Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, collegati alla manovra finanziaria
(totale: 29 DDL)
-
C. 2372-BIS-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
17 dicembre 1996: Trasmesso alla Camera
21 dicembre 1996: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2564
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Misure urgenti per lo snellimento dell' attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
25 ottobre 1996: Trasmesso alla Camera
29 aprile 1997: Approvato con modificazioni -
C. 2699
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
14 novembre 1996: Trasmesso alla Camera
30 gennaio 1997: Approvato con modificazioni -
C. 2732
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l' individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato
20 novembre 1996: Trasmesso alla Camera
4 marzo 1997: Conclusione anomala per stralcio -
C. 4229-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I) ed altri.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
12 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
27 maggio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4230-B
Ministro Sanità BINDI ROSARIA (ROSY) (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
23 settembre 1998: Trasmesso alla Camera
10 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4354
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
22 novembre 1997: Trasmesso alla Camera
All'esame dell'assemblea -
C. 4493
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
27 gennaio 1998: Trasmesso alla Camera
1 luglio 1999: Approvato con modificazioni -
C. 5809
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I) ed altri.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL e l' ENPALS, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
15 marzo 1999: Trasmesso alla Camera
5 maggio 1999: Conclusione anomala per stralcio -
C. 5858
Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
25 marzo 1999: Trasmesso alla Camera
29 aprile 1999: Conclusione anomala per stralcio -
C. 7042
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro interno JERVOLINO RUSSO ROSA (D'Alema-I) ed altri.
Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie
1 giugno 2000: Trasmesso alla Camera
All'esame dell'assemblea -
C. 7115
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
16 giugno 2000: Trasmesso alla Camera
10 gennaio 2001: Approvato con modificazioni -
C. 7115-B
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
15 febbraio 2001: Trasmesso alla Camera
27 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 7184
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Finanze VISCO VINCENZO (D'Alema-I) ed altri.
Misure in materia fiscale
7 luglio 2000: Trasmesso alla Camera
4 ottobre 2000: Approvato con modificazioni -
S. 1034-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Misure urgenti per lo snellimento dell' attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
30 aprile 1997: Trasmesso al Senato
14 maggio 1997: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1124-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
31 gennaio 1997: Trasmesso al Senato
11 marzo 1997: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1217-B
Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l' individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato
6 marzo 1997: Trasmesso al Senato
26 marzo 1997: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1388-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
5 luglio 1999: Trasmesso al Senato
22 luglio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1704
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
16 novembre 1996: Trasmesso al Senato
18 dicembre 1996: Approvato con modificazioni -
S. 2793-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
19 dicembre 1997: Trasmesso al Senato
23 dicembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3095
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I) ed altri.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
24 febbraio 1998: Trasmesso al Senato
13 maggio 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3095-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I) ed altri.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
27 maggio 1998: Trasmesso al Senato
3 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3299
Ministro Sanità BINDI ROSARIA (ROSY) (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
27 maggio 1998: Trasmesso al Senato
22 settembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3593-B
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
10 maggio 1999: Trasmesso al Senato
11 maggio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3599-B
Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
3 maggio 1999: Trasmesso al Senato
6 maggio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3919
Ministro affari esteri Dini Lamberto (Prodi-I), Ministro interno Napolitano Giorgio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura
26 marzo 1999: Trasmesso al Senato
21 luglio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
S. 4336-B
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Finanze VISCO VINCENZO (D'Alema-I) ed altri.
Misure in materia fiscale
10 ottobre 2000: Trasmesso al Senato
9 novembre 2000: Approvato definitivamente. Legge -
S. 4339-B
Pres. Consiglio D'Alema Massimo (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio Amato Giuliano (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
16 gennaio 2001: Trasmesso al Senato
15 febbraio 2001: Approvato con modificazioni -
S. 5007
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Funzione Pubblica PIAZZA ANGELO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione dell' Avvocatura dello Stato e di altre strutture e organismi pubblici
21 febbraio 2001: Trasmesso al Senato
22 febbraio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)