Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: 3ª (Affari esteri, emigrazione) - Cambi di assegnazione in sede referente (iter in corso)
(totale: 4 assegnazioni per 4 DDL)
-
S. 1876
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I) ed altri.
Cessione a titolo gratuito al Governo del Paraguay della proprieta' italiana, costituita da un appezzamento di terreno sito nel Dipartimento di San Pedro ( Paraguay ), denominata " Colonia Barbero "
17 dicembre 1996: Presentato al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 2618
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Autorizzazione governativa ai Governi stranieri per l' acquisto di immobili e per l' accettazione di eredita', donazioni e legati
4 luglio 1997: Presentato al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3162
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo strordinario al Centro internazionale per la scienza l' alta tecnologia ( ICS ), per il finanziamento delle opere di ristrutturazione, consolidamento e restauro del palazzo sede dell' Istituto in Trieste
20 marzo 1998: Trasmesso al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3342
Dep. DAMERI SILVANA ed altri.
Istituzione dei Consigli degli italiani all' estero
11 giugno 1998: Trasmesso al Senato
8 febbraio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)