Giovanna MELANDRI
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
|
Mandati
- XII Legislatura Camera
- XIII Legislatura Camera
- XIV Legislatura Camera
- XV Legislatura Camera
- XVI Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo D'Alema-I:
Ministro per i beni culturali e ambientali
dal 22 ottobre 1998 al 9 novembre 1998
Ministro per i beni e le attività culturali
dal 10 novembre 1998 al 21 dicembre 1999
Governo D'Alema-II:
Ministro per i beni e le attività culturali
dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
Governo Amato-II:
Ministro per i beni e le attività culturali
dal 26 aprile 2000 al 9 giugno 2001
Alla Camera dei Deputati
Gruppo Sin.Dem.-Ulivo
:
dal 9 maggio 1996
al 29 maggio 2001
(dal 24 febbraio 1998
il Gruppo assume la denominazione DS-U)