Costantino DELL'OSSO
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Puglia
Elezione:
5 aprile 1992
|
Mandati
- X Legislatura Senato
- XI Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Ciampi-I:
Sottosegretario di Stato per l'interno
dal 7 maggio 1993 al 9 maggio 1994
Gruppo Partito Socialista Italiano
:
Membro
dal 27 aprile 1992
al 14 aprile 1994
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari:
Membro
dal 7 maggio 1992
al 12 maggio 1992
Vicepresidente
dal 12 maggio 1992
all'11 maggio 1993
5ª Commissione permanente (Bilancio):
Membro
dal 16 giugno 1992
al 3 maggio 1993
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
Membro
dal 3 maggio 1993
all'11 maggio 1993
(in sostituzione del
Mario Giacomo COCCIU dall'11 maggio 1993 al 14 aprile 1994)
Membro
dall'11 maggio 1993
al 14 aprile 1994
(in sostituzione del
Mario Giacomo COCCIU fino al 14 aprile 1994)
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:
Membro
dal 7 maggio 1992
all'11 maggio 1993