Commissione parlamentare consultiva per il parere sulle norme delegate relative alla cessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo Stato ovvero con il suo concorso o contributo
(Legge 21 marzo 1958, n. 447). Cfr. dPR 17 gennaio 1959, n. 2III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Scioglimento il 17 gennaio 1959
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AMIGONI Pietro |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
BUSONI Jaures |
PSI |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
CAPALOZZA Enzo |
PCI |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
CESCHI Stanislao |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
DE LUCA Angelo |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
MARAZZITA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
MINIO Enrico |
PCI |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
TINZL Karl |
Misto |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
Deputati | ||
ANGELINO Paolo |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
ASSENNATO Mario |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
BIAGGI Francantonio |
PLI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 29 luglio 1958
|
BOZZI Aldo |
PLI |
Membro
dal 29 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
CERVONE Vittorio |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
DE PASQUALE Pancrazio Antonino |
PCI |
Membro
dal 1 agosto 1958
al 17 gennaio 1959
|
GRILLI Antonio |
MSI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
RICCIO Stefano |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
RIPAMONTI Camillo |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1958
al 17 gennaio 1959
|
ROMITA Pier Luigi |
PSDI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|
SABATINI Armando |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 28 ottobre 1958
|
SOLIANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 1 agosto 1958
|
VERONESI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 17 gennaio 1959
|