Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali
Legge 24 dicembre 1949, n. 993, art. 3, prorogata con leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 dicembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693 e 26 gennaio 1962, n. 6III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 25 luglio 1958
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SALOMONE Rocco, Senatore |
DC |
Deceduto il 1 novembre 1960 |
Vicepresidenti | ||
MARENGHI Francesco, Deputato |
DC |
|
PESENTI Antonio, Senatore |
PCI |
|
Segretario | ||
RONZA Carlo, Senatore |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
CENINI Pietro |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
CRESPELLANI Luigi |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
DE LUCA Carlo |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
Deceduto il 31 agosto 1958 |
DI GRAZIA Alfio |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1959
|
FERRARI Francesco |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
GIACOMETTI Guido |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
GUGLIELMONE Teresio |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
Deceduto il 24 gennaio 1959 |
JERVOLINO Angelo Raffaele |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 16 dicembre 1958
|
MARABINI Andrea |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
MASSIMO LANCELLOTTI Francesco |
Fino al 15 dicembre 1959 Misto Dal 16 dicembre 1959 MSI - PDI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
MONTAGNANI MARELLI Piero |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
PARATORE Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
PASTORE Ottavio |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 23 settembre 1958
al 6 ottobre 1959
|
PESENTI Antonio |
PCI |
Vicepresidente
dal 25 luglio 1958
|
PIOLA Giacomo |
DC |
Membro
dal 26 gennaio 1961
Deceduto il 20 gennaio 1963 |
RAGNO Luigi |
MSI - PNM, poi
MSI - PDI fino al 12 luglio 1962 Dal 13 luglio 1962 Misto |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 17 dicembre 1958
|
RICCIO Mario |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1959
|
RODA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
RONZA Carlo |
PSI |
Segretario
dal 25 luglio 1958
|
SALOMONE Rocco |
DC |
Presidente
dal 25 luglio 1958
Deceduto il 1 novembre 1960 |
TARTUFOLI Amor |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
TURANI Daniele |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
Deputati | ||
ALPINO Giuseppe |
PLI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
ANGIOY Giovanni Maria |
MSI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
BARDANZELLU Giorgio |
PDI |
Membro
dal 23 luglio 1959
|
BONOMI Paolo |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
BUSETTO Franco |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
CACCIATORE Francesco |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
CARCATERRA Antonio |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
CERRETI Giulio |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
DAL FALCO Luciano |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
DEL BO Rinaldo |
DC |
Membro
dal 12 maggio 1960
|
DOSI Mario |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
FAILLA Virgilio |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
GERMANI Pietro |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
GRILLI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 22 luglio 1959
|
LOMBARDI Riccardo |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
MARENGHI Francesco |
DC |
Vicepresidente
dal 25 luglio 1958
|
PIERACCINI Giovanni |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
RAPELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
ROSELLI Enrico |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 30 marzo 1960
|
SCHIRATTI Guglielmo |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1958
al 15 febbraio 1959
|
SPECIALE Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
TREMELLONI Roberto |
PSDI |
Membro
dal 25 luglio 1958
|
VIZZINI Casimiro |
PSDI |
Membro
dal 14 febbraio 1963
|