Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
(Testo unico 28 aprile 1910, n. 204, art. 110, modificato dal decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1. Soppressa dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 41)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CENINI Pietro |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1959
|
GUGLIELMONE Teresio |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1958
Deceduto il 24 gennaio 1959 |
PESENTI Antonio |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1958
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1958
|
Deputati | ||
BELOTTI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1959
|
LOMBARDI Riccardo |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1958
|
MERENDA Claudio |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1959
|
TESAURO Alfonso |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1958
al 16 giugno 1959
|
TURNATURI Francesco |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1958
al 16 giugno 1959
|