Consiglio di Presidenza
Consiglio di Presidenza
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Presidente eletto il 9 maggio 1996
Costituito il 16 maggio 1996
Presidente | |
MANCINO Nicola | |
Vice Presidenti | |
ROGNONI Carlo | |
SALVATO Ersilia | |
CONTESTABILE Domenico | |
FISICHELLA Domenico | |
Questori | |
FORCIERI Giovanni Lorenzo | |
MANIERI Maria Rosaria | |
GRILLO Luigi | |
Segretari | |
ALBERTINI Renato | |
D'ALESSANDRO PRISCO Franca | |
PASSIGLI Stefano |
Abbandona la carica il 30 dicembre 1999 |
DIANA Lino | |
MEDURI Renato | |
BRIENZA Giuseppe | Dimissioni accettate il 7 giugno 2000 |
SCOPELLITI Francesca | |
SPECCHIA Giuseppe | |
MANCONI Luigi |
Eletto nella sed. n. 7 del 5 giugno 1996 |
CAMO Giuseppe |
Eletto nella sed. n. 7 del 5 giugno 1996 |
THALER AUSSERHOFER Helga |
Eletta nella sed. n. 7 del 5 giugno 1996 |
SERENA Antonio |
Eletto nella sed. n. 7 del 5 giugno 1996 |
CORTELLONI Augusto |
Eletto nella sed. n. 291 del 17 dicembre 1997 |
TABLADINI Francesco |
Eletto nella sed. n. 478 del 4 novembre 1998 |
MANIS Adolfo |
Eletto nella sed. n. 586 del 31 marzo 1999 Abbandona la carica il 30 dicembre 1999 |
BUCCIARELLI Anna Maria |
Eletta nella sed. n. 767 del 9 febbraio 2000 |
BOSI Francesco |
Eletto nella sed. n. 871 del 28 giugno 2000 |