Commissioni e Giunte
10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1979
Rinnovo biennale il 23 luglio 1981
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GUALTIERI Libero |
Repubblicano |
|
Vicepresidenti | ||
DE' COCCI Danilo |
DC |
|
URBANI Giovanni Battista |
PCI |
|
Segretari | ||
VITALE Antonio |
DC |
Fino al 22 luglio 1981
|
SPANO Roberto |
PSI |
Dal 23 luglio 1981
|
FRAGASSI Donato Michele |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGELIN Gastone |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
ARIOSTO Egidio |
PSDI |
Membro
dal 7 maggio 1980
|
BALDI Carlo Sostituito da Nicola LAPENTA dall'11 luglio 1979 al 3 aprile 1980. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
BERTONE Flavio Luigi |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
BONDI Giorgio |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
CARBONI Marino |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
Deceduto il 29 settembre 1979 |
COLOMBO Ambrogio |
DC |
Membro
dal 18 marzo 1980
|
CONTI PERSINI Gianfranco |
PSDI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 6 maggio 1980
|
CORTESI Luigi |
Dal 21 ottobre 1982 PCI |
Membro
dal 21 ottobre 1982
|
D'AREZZO Bernardo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 25 settembre 1979
|
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1981
al 29 luglio 1981
|
|
DE' COCCI Danilo |
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
|
DEL PONTE Fausto |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 13 gennaio 1981
|
FELICETTI Nevio |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FONTANARI Sergio |
Misto |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FORMA Renzo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FOSCHI Armando |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1982
|
FRACASSI Giuseppe |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FRAGASSI Donato Michele |
PCI |
Segretario
dall'11 luglio 1979
|
GUALTIERI Libero |
Repubblicano |
Presidente
dall'11 luglio 1979
|
LAPENTA Nicola In sostituzione del Sottosegretario di Stato Carlo BALDI. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 3 aprile 1980
|
LA RUSSA Antonino |
MSI - DN |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
LAVEZZARI Carlo |
DC |
Membro
dal 26 settembre 1979
|
LONGO Giorgio |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MACARIO Luigi |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1981
al 20 maggio 1982
|
MIANA Silvio |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
NOCI Maurizio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Enrico NOVELLINI. |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1981
|
NOVELLINI Enrico Sostituito da Maurizio NOCI dal 3 luglio 1981 all'11 luglio 1983. |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PETRONIO Giuseppe Lelio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Enrico QUARANTA. |
PSI |
Membro
dal 5 aprile 1980
|
POLLIDORO Carlo |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
QUARANTA Enrico Sostituito da Giuseppe Lelio PETRONIO dal 5 aprile 1980 all'11 luglio 1983. |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
ROMANO' Angelo |
Sin. Ind. |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
ROSSI Gian Pietro |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
SAPORITO Learco |
DC |
Membro
dal 16 ottobre 1979
al 17 marzo 1980
|
SPANO Roberto |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
PSI |
Segretario
dal 23 luglio 1981
|
|
URBANI Giovanni Battista |
PCI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
|
VETTORI Glicerio |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
VITALE Antonio |
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Membro
dal 23 luglio 1981
|