Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Costituita
il 6 giugno 2006
Ufficio di Presidenza costituito il 6 giugno 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TREU Tiziano |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
Vicepresidenti | ||
TOFANI Oreste |
AN |
|
ZUCCHERINI Stefano |
RC-SE |
|
Segretari | ||
ADRAGNA Benedetto |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
MORRA Carmelo |
FI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ADRAGNA Benedetto |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
ALFONZI Daniela |
RC-SE |
Membro
dal 7 marzo 2007
|
BOBBA Luigi |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
CORONELLA Gennaro |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
CUTRUFO Mauro |
DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Membro
dal 16 ottobre 2006
|
DELL'UTRI Marcello |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 21 giugno 2006
|
DE POLI Antonio |
UDC |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
DE SIMONE Andrea |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 16 gennaio 2007
|
DI SIENA Piero |
Fino al 15 maggio 2007 Ulivo Dal 16 maggio 2007 SDSE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
GALLI Dario |
LNP |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
GENTILE Antonio |
FI |
Membro
dal 21 giugno 2006
|
LIVI BACCI Massimo |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 3 dicembre 2007
|
MERCATALI Vidmer |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 16 gennaio 2007
|
MONGIELLO Colomba |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MORRA Carmelo |
FI |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
NOVI Emiddio |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PETERLINI Oskar |
Aut |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PICCONE Filippo |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PININFARINA Sergio |
Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
POLI Nedo Lorenzo |
UDC |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
RAME Franca |
Misto |
Membro
dal 19 novembre 2007
|
ROILO Giorgio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
SACCONI Maurizio |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
STRACQUADANIO Giorgio |
DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 16 ottobre 2006
|
TIBALDI Dino |
IU-Verdi-Com |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
TOFANI Oreste |
AN |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|
TREU Tiziano |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Presidente
dal 6 giugno 2006
|
TURIGLIATTO Franco |
Fino al 23 febbraio 2007 RC-SE Dal 24 febbraio 2007 Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 7 marzo 2007
|
VIESPOLI Pasquale |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
ZUCCHERINI Stefano |
RC-SE |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|