Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
(Art. 19 del Regolamento)XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Annuncio componenti: seduta n. 214 del 17 luglio 2002
Costituita
il 27 giugno 2001
Ufficio di Presidenza costituito il 27 giugno 2001
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CREMA Giovanni |
Misto |
|
Vicepresidenti | ||
FASSONE Elvio |
DS-U |
|
PIROVANO Ettore Pietro |
LNP, poi LP |
|
Segretari | ||
PETERLINI Oskar |
Aut |
|
BOREA Leonzio |
CCD-CDU:BF |
Fino al 2 luglio 2001
|
CHERCHI Pietro |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Dal 26 luglio 2001
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BALBONI Alberto |
AN |
Membro
fino al 18 luglio 2001
|
AN |
Membro
dal 1 marzo 2002
|
|
BATTAGLIA Antonio |
AN |
Membro
|
BERLINGUER Luigi |
DS-U |
Membro
fino al 2 luglio 2001
|
BOREA Leonzio |
CCD-CDU:BF |
Membro
fino al 26 giugno 2001
|
CCD-CDU:BF |
Segretario
dal 27 giugno 2001
al 2 luglio 2001
|
|
CALLEGARO Luciano |
CCD-CDU:BF |
Membro
fino al 26 giugno 2001
|
CALVI Guido |
DS-U |
Membro
fino al 17 luglio 2001
|
CASTAGNETTI Guglielmo |
FI |
Membro
|
CAVALLARO Mario |
Mar-DL-U |
Membro
|
CHERCHI Pietro |
CCD-CDU:BF |
Membro
dal 3 luglio 2001
al 25 luglio 2001
|
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Segretario
dal 26 luglio 2001
|
|
CHIUSOLI Franco |
DS-U |
Membro
dal 3 luglio 2001
|
CONSOLO Giuseppe |
AN |
Membro
|
CREMA Giovanni |
Misto |
Presidente
dal 27 giugno 2001
|
DANIELI Franco |
Mar-DL-U |
Membro
|
D'ONOFRIO Francesco |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
|
FALCIER Luciano |
FI |
Membro
|
FASSONE Elvio |
DS-U |
Membro
fino al 26 giugno 2001
|
DS-U |
Vicepresidente
dal 27 giugno 2001
|
|
FRANCO Vittoria |
DS-U |
Membro
fino al 15 luglio 2002
|
FRAU Aventino |
Fino al 31 luglio 2002 FI Dal 1 agosto 2002 Aut |
Membro
|
LABELLARTE Gerardo |
Misto |
Membro
fino al 27 giugno 2001
|
MANZIONE Roberto |
Mar-DL-U |
Membro
|
MARITATI Alberto |
DS-U |
Membro
dal 17 luglio 2001
|
PASCARELLA Gaetano |
DS-U |
Membro
dal 16 luglio 2002
|
PETERLINI Oskar |
Aut |
Membro
fino al 26 giugno 2001
|
Aut |
Segretario
dal 27 giugno 2001
|
|
PIROVANO Ettore Pietro |
LNP |
Membro
fino al 26 giugno 2001
|
LNP, poi LP |
Vicepresidente
dal 27 giugno 2001
|
|
PONTONE Francesco |
AN |
Membro
dal 18 luglio 2001
al 28 febbraio 2002
|
SCARABOSIO Aldo |
FI |
Membro
|
SCOTTI Luigi |
FI |
Membro
|
SODANO Tommaso |
Misto |
Membro
|
TURRONI Sauro |
Verdi-U, poi Verdi-Un |
Membro
|
ZICCONE Guido |
FI |
Membro
|