Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL approvati con modificazioni (letture intermedie), in Assemblea
(totale: 72 DDL)
-
S. 300
Pres. Consiglio AMATO GIULIANO (Amato-II), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell' anno 2001 e per il " Vertice di Genova "
25 giugno 2001: Trasmesso al Senato
27 giugno 2001: Approvato con modificazioni -
S. 414-B
Sen. Consolo Giuseppe
Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
5 maggio 2004: Trasmesso al Senato
6 luglio 2005: Approvato con modificazioni -
S. 776-B-BIS
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001
10 aprile 2003: Trasmesso al Senato
25 giugno 2003: Approvato con modificazioni -
S. 816
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri RUGGIERO RENATO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001
8 novembre 2001: Trasmesso al Senato
24 gennaio 2002: Approvato con modificazioni -
S. 841
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale
14 novembre 2001: Trasmesso al Senato
29 novembre 2001: Approvato con modificazioni -
S. 868
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro politiche agricole e ALEMANNO GIOVANNI (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l' Agenzia per le erogazioni in agricoltura ( AGEA ), l' anagrafe bovina e l' Ente irriguo umbro - toscano
21 novembre 2001: Trasmesso al Senato
11 dicembre 2001: Approvato con modificazioni -
S. 884
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale
23 novembre 2001: Trasmesso al Senato
6 dicembre 2001: Approvato con modificazioni -
S. 885
Dep. FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA ed altri.
Misure contro la tratta di persone
23 novembre 2001: Trasmesso al Senato
26 febbraio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 905
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega per la riforma dell' organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici
29 novembre 2001: Trasmesso al Senato
19 marzo 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1052
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l' interazione tra pubblico e privato
24 gennaio 2002: Trasmesso al Senato
17 aprile 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1121
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia ambientale
8 febbraio 2002: Trasmesso al Senato
29 maggio 2020: Approvato con modificazioni -
S. 1149
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per favorire l' iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
14 febbraio 2002: Trasmesso al Senato
3 ottobre 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1206
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi
1 marzo 2002: Trasmesso al Senato
4 luglio 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1206-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi
23 luglio 2003: Trasmesso al Senato
10 marzo 2004: Approvato con modificazioni -
S. 1246
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
15 marzo 2002: Trasmesso al Senato
26 giugno 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1271
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
20 marzo 2002: Trasmesso al Senato
6 novembre 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1296-B
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico
1 luglio 2004: Trasmesso al Senato
10 novembre 2004: Approvato con modificazioni -
S. 1296-B/BIS
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico
16 dicembre 2004: Trasmesso al Senato
28 giugno 2005: Approvato con modificazioni -
S. 1396
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
9 maggio 2002: Trasmesso al Senato
12 febbraio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1514
Dep. GIORGETTI GIANCARLO
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
19 giugno 2002: Trasmesso al Senato
11 dicembre 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1524
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell' ordinamento interno
21 giugno 2002: Trasmesso al Senato
24 luglio 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1525
Ministro Affari Esteri RUGGIERO RENATO (Berlusconi-II), Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell' ordinamento interno
21 giugno 2002: Trasmesso al Senato
24 luglio 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1528
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l' Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell' Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000
21 giugno 2002: Trasmesso al Senato
6 febbraio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1529
Dep. CARLI CARLO ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell' occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti
21 giugno 2002: Trasmesso al Senato
25 febbraio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1547
Ministro Affari Esteri RUGGIERO RENATO (Berlusconi-II), Ministro difesa MARTINO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell' Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell' industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185
26 giugno 2002: Trasmesso al Senato
27 marzo 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1577
Dep. Pisapia Giuliano
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti
9 luglio 2002: Trasmesso al Senato
29 gennaio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1578-B
Sen. CIRAMI MELCHIORRE
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale
10 ottobre 2002: Trasmesso al Senato
24 ottobre 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1723
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-II)
Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l' anno finanziario 2002
19 settembre 2002: Trasmesso al Senato
5 novembre 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1745
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
30 settembre 2002: Trasmesso al Senato
2 aprile 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1753
Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
3 ottobre 2002: Trasmesso al Senato
14 maggio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1753-B
Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
15 ottobre 2003: Trasmesso al Senato
14 ottobre 2004: Approvato con modificazioni -
S. 1795
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all' elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo
24 ottobre 2002: Trasmesso al Senato
14 novembre 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1826
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-II)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2003 )
13 novembre 2002: Trasmesso al Senato
20 dicembre 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1827
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-II)
Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003 - 2005
13 novembre 2002: Trasmesso al Senato
21 dicembre 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1842
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
21 novembre 2002: Trasmesso al Senato
14 novembre 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1876
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia
5 dicembre 2002: Trasmesso al Senato
20 dicembre 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1877
Ministro istruzione,univ.ric. Moratti Letizia (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica Frattini Franco (Berlusconi-II) ed altri.
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
6 dicembre 2002: Trasmesso al Senato
11 giugno 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1904
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunita' francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000
20 dicembre 2002: Trasmesso al Senato
15 maggio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1910-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela
12 febbraio 2003: Trasmesso al Senato
19 febbraio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1956
Dep. MURATORI LUIGI
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
27 gennaio 2003: Trasmesso al Senato
14 maggio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1973
Dep. Molinari Giuseppe
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato
30 gennaio 2003: Trasmesso al Senato
24 settembre 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1986
Dep. PISAPIA GIULIANO ed altri.
Sospensione condizionata dell' esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di un anno
5 febbraio 2003: Trasmesso al Senato
25 giugno 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1986-B
Dep. PISAPIA GIULIANO ed altri.
Sospensione condizionata dell' esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni
11 luglio 2003: Trasmesso al Senato
31 luglio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 2005
Dep. DE SIMONE CATERINA, Dep. CENTO PIER PAOLO
Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l' anno accademico 2000 - 2001
13 febbraio 2003: Trasmesso al Senato
16 giugno 2004: Approvato con modificazioni -
S. 2058
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
4 marzo 2003: Trasmesso al Senato
13 maggio 2004: Approvato con modificazioni -
S. 2084
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali
6 marzo 2003: Trasmesso al Senato
26 marzo 2003: Approvato con modificazioni -
S. 2175
Dep. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l' emanazione del testo unico della radiotelevisione
7 aprile 2003: Trasmesso al Senato
22 luglio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 2191
Dep. BOATO MARCO
Disposizioni per l attuazione dell' articolo 68 della Costituzione, nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato
10 aprile 2003: Trasmesso al Senato
5 giugno 2003: Approvato con modificazioni -
S. 2195
Dep. DUILIO ERCOLINO (LINO) ed altri.
Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
10 aprile 2003: Trasmesso al Senato
16 giugno 2004: Approvato con modificazioni -
S. 2254
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003
14 maggio 2003: Trasmesso al Senato
23 settembre 2003: Approvato con modificazioni -
S. 2402
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali
11 luglio 2003: Trasmesso al Senato
29 luglio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 2421
Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro Interno PISANU GIUSEPPE (BEPPE) (Berlusconi-II) ed altri.
Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
18 luglio 2003: Trasmesso al Senato
26 maggio 2004: Approvato con modificazioni -
S. 2516
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione dell' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
1 ottobre 2003: Trasmesso al Senato
18 gennaio 2005: Approvato con modificazioni -
S. 2572
Ministro difesa MARTINO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro Interno PISANU GIUSEPPE (BEPPE) (Berlusconi-II) ed altri.
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore
7 novembre 2003: Trasmesso al Senato
21 luglio 2004: Approvato con modificazioni -
S. 2595
Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo concernente la disciplina dell' impresa sociale
20 novembre 2003: Trasmesso al Senato
11 maggio 2005: Approvato con modificazioni -
S. 2894
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Disposizioni per l' attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l' Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'
14 aprile 2004: Trasmesso al Senato
9 febbraio 2005: Approvato con modificazioni -
S. 2958
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d' arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
13 maggio 2004: Trasmesso al Senato
26 gennaio 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3034
Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per l' internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore. Disposizioni in materia di camere di commercio
9 luglio 2004: Trasmesso al Senato
18 novembre 2004: Approvato con modificazioni -
S. 3104-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell' aviazione civile. Delega al Governo per l' emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione
3 novembre 2004: Trasmesso al Senato
4 novembre 2004: Approvato con modificazioni -
S. 3223
MinistroEconomia e finanze SINISCALCO DOMENICO (Berlusconi-II)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2005 )
18 novembre 2004: Trasmesso al Senato
16 dicembre 2004: Approvato con modificazioni -
S. 3224
Ministro economia e finanze Siniscalco Domenico (Berlusconi-II)
Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007
18 novembre 2004: Trasmesso al Senato
16 dicembre 2004: Approvato con modificazioni -
S. 3247
Dep. AIRAGHI MARCO ed altri.
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione
16 dicembre 2004: Trasmesso al Senato
27 luglio 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3254
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro salute SIRCHIA GIROLAMO (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana
23 dicembre 2004: Trasmesso al Senato
28 dicembre 2004: Approvato con modificazioni -
S. 3328
Dep. ARMANI PIETRO ed altri.
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
4 marzo 2005: Trasmesso al Senato
11 ottobre 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3336
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna
10 marzo 2005: Trasmesso al Senato
12 aprile 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3356
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell' ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica
22 marzo 2005: Trasmesso al Senato
13 aprile 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3497
Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II) ed altri.
Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari
16 giugno 2005: Trasmesso al Senato
29 settembre 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3509
Ministro pol. comunitarie Buttiglione Rocco (Berlusconi-II), Ministro affari esteri Fini Gianfranco (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005
22 giugno 2005: Trasmesso al Senato
14 dicembre 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3523-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-III), Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-III) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l' attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l' esercizio di deleghe legislative
28 luglio 2005: Trasmesso al Senato
28 luglio 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3545
Ministro Affari Esteri FINI GIANFRANCO (Berlusconi-II), Ministro affari regionali LA LOGGIA ENRICO (Berlusconi-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull' asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004
13 luglio 2005: Trasmesso al Senato
10 febbraio 2006: Approvato con modificazioni -
S. 3723-B/BIS
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-III), Ministro politiche agricole e ALEMANNO GIOVANNI (Berlusconi-III) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell' agricoltura, dell' agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d' impresa
3 marzo 2006: Trasmesso al Senato
7 marzo 2006: Approvato con modificazioni -
S. 3742
Ministro Affari Esteri FINI GIANFRANCO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze SINISCALCO DOMENICO (Berlusconi-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla istituzione dell' Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale ( Eurofish ), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000
23 gennaio 2006: Trasmesso al Senato
10 febbraio 2006: Approvato con modificazioni