Commissioni e Giunte
Consiglio di garanzia
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
Annuncio componenti: seduta n. 91 del 19 febbraio 2019
Presidente
eletto il 12 febbraio 2019
Ufficio di Presidenza costituito il 20 febbraio 2019
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
VITALI Luigi |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
|
Vicepresidente | ||
GRASSI Ugo |
Fino all'11 dicembre 2019 M5S Dal 12 dicembre 2019 al 17 maggio 2022 L-SP-PSd'Az Dal 18 maggio 2022 Misto |
Dal 20 febbraio 2019
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BALBONI Alberto |
FdI |
Membro
dal 23 ottobre 2018
|
GRASSI Ugo |
M5S |
Membro
dal 23 ottobre 2018
al 19 febbraio 2019
|
Fino all'11 dicembre 2019 M5S Dal 12 dicembre 2019 al 17 maggio 2022 L-SP-PSd'Az Dal 18 maggio 2022 Misto |
Vicepresidente
dal 20 febbraio 2019
|
|
PEPE Pasquale |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 23 ottobre 2018
|
VALENTE Valeria |
PD |
Membro
dal 23 ottobre 2018
|
VITALI Luigi |
FI-BP |
Membro
dal 23 ottobre 2018
all'11 febbraio 2019
|
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Presidente
dal 12 febbraio 2019
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AIMI Enrico |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
dal 6 febbraio 2019
|
BONIFAZI Francesco |
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
dal 23 ottobre 2018
|
DAL MAS Franco |
FI-BP |
Membro
dal 23 ottobre 2018
al 6 febbraio 2019
|
MAGORNO Ernesto |
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
dal 23 ottobre 2018
|
PELLEGRINI Emanuele |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 23 ottobre 2018
|
PERILLI Gianluca |
M5S |
Membro
dal 23 ottobre 2018
|
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura