Commissioni e Giunte
Commissione contenziosa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Ufficio di Presidenza costituito il 27 luglio 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MANZIONE Roberto |
Fino al 26 novembre 2007 Ulivo Dal 27 novembre 2007 Misto |
|
Vicepresidente | ||
SAPORITO Learco |
AN |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
LEGNINI Giovanni |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 27 luglio 2006
|
MANZIONE Roberto |
Fino al 26 novembre 2007 Ulivo Dal 27 novembre 2007 Misto |
Presidente
dal 27 luglio 2006
|
SAPORITO Learco |
AN |
Vicepresidente
dal 27 luglio 2006
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
DI LELLO FINUOLI Giuseppe |
RC-SE |
Membro
dal 27 luglio 2006
|
PITTELLI Giancarlo |
FI |
Membro
dal 27 luglio 2006
|
VILLONE Massimo |
Fino al 15 maggio 2007 Ulivo Dal 16 maggio 2007 SDSE |
Membro
dal 27 luglio 2006
|
Componenti non Senatori
- Dott.ssa PAZZAGLIA Annalisa - fino all'8 ottobre 2007
- Avv. PIRISI Marco
- Dott.ssa TAFANI Laura - dal 9 ottobre 2007
- Dott.ssa TAFANI Laura - fino all'8 ottobre 2007
- Dott.ssa FIERRO Annalisa
- Avv. BUZZELLI Dario
- Prof. RINELLA Angelo
Legislature
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura