Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Ufficio di Presidenza costituito il 18 luglio 1968
Rinnovo biennale il 28 ottobre 1970
2º rinnovo biennale il 30 settembre 1971
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
DARE' Gastone |
PSI-PSDI unificati |
Fino al 24 luglio 1968
|
BATTISTA Emilio |
DC |
Dal 25 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
DI BENEDETTO Giovanni |
PSU, poi PSDI |
Dal 30 ottobre 1970
|
Vicepresidenti | ||
ANDERLINI Luigi Silvestro |
Sin. Ind. |
Fino al 30 settembre 1971
|
MORANDI Giorgio |
DC |
Fino al 24 luglio 1968
|
DARE' Gastone |
Fino all'11 maggio 1970 PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino all'11 maggio 1970 Dal 12 maggio 1970 PSU |
Dal 25 luglio 1968
al 14 maggio 1970
|
PELIZZO Guglielmo |
DC |
Dal 29 ottobre 1970
|
ANTONICELLI Franco |
Sin. Ind. |
Dal 1 ottobre 1971
|
Segretari | ||
ALBARELLO Adelio |
PSIUP |
|
FADA Annibale |
DC |
Fino al 13 dicembre 1968
Deceduto il 23 dicembre 1971 |
MORANDI Giorgio |
DC |
Dal 19 febbraio 1969
al 27 ottobre 1970
|
CELIDONIO Michele |
PSI |
Dal 30 ottobre 1970
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBARELLO Adelio |
PSIUP |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PSIUP |
Segretario
dal 18 luglio 1968
|
|
ANDERLINI Luigi Silvestro |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
Sin. Ind. |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
|
ANTONICELLI Franco |
Sin. Ind. |
Vicepresidente
dal 1 ottobre 1971
|
ANTONINI Silvio |
PCI |
Membro
dal 12 maggio 1970
|
BALLESI Elio |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
Deceduto il 20 ottobre 1971 |
BATTISTA Emilio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 24 luglio 1968
|
DC |
Presidente
dal 25 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
|
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 25 gennaio 1971
|
|
BERA Arnaldo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BERLANDA Paolo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Guglielmo PELIZZO. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 7 ottobre 1968
|
BERNARDINETTI Marzio |
DC |
Membro
dal 9 dicembre 1969
|
BERTHET Amato |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 27 novembre 1971 |
BONALDI Umberto |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BORSARI Luigi |
PCI |
Membro
dal 20 febbraio 1969
all'11 maggio 1970
|
BURTULO Luigi |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CAGNASSO Osvaldo |
DC |
Membro
dall'8 ottobre 1968
al 18 maggio 1970
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Girolamo LA PENNA. |
DC |
Membro
dal 26 gennaio 1971
al 30 settembre 1971
|
DC |
Membro
dal 24 febbraio 1972
|
|
CARON Giuseppe |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1970
al 27 ottobre 1970
|
CARUCCI Sebastiano |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CELASCO Giovanni |
DC |
Membro
dal 24 febbraio 1972
|
CELIDONIO Michele |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
all'11 agosto 1969
|
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 29 ottobre 1970
|
|
PSI |
Segretario
dal 30 ottobre 1970
|
|
CIPELLINI Alberto |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 luglio 1969
|
PSI |
Membro
dal 12 agosto 1969
|
|
COLLEONI Aurelio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
all'8 dicembre 1969
|
DALVIT Luigi In sostituzione del Sottosegretario di Stato Guglielmo PELIZZO. |
DC |
Membro
dall'8 ottobre 1968
al 14 dicembre 1968
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
all'11 maggio 1970
|
DARE' Gastone |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PSI-PSDI unificati |
Presidente
dal 18 luglio 1968
al 24 luglio 1968
|
|
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino all'11 maggio 1970 Dal 12 maggio 1970 PSU |
Vicepresidente
dal 25 luglio 1968
al 14 maggio 1970
|
|
PSU |
Membro
dal 15 maggio 1970
al 20 maggio 1970
|
|
DI BENEDETTO Giovanni |
PSU |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 29 ottobre 1970
|
PSU, poi PSDI |
Presidente
dal 30 ottobre 1970
|
|
DI VITTORIO Balda |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 28 febbraio 1972
|
DONATI Guglielmo Sostituito da Emanuele LISI dal 23 ottobre 1969 al 2 aprile 1970. |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1969
Deceduto il 12 febbraio 1971 |
FADA Annibale |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 13 dicembre 1968
|
|
Sostituito da
Antonio MAZZAROLLI
dal 14 gennaio 1969 al 2 aprile 1970. |
DC |
Membro
dal 14 dicembre 1968
al 27 aprile 1970
|
GARAVELLI Walter |
PSU |
Membro
dal 31 luglio 1969
al 27 ottobre 1970
|
IANNUZZI Raffaele |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
LA PENNA Girolamo Sostituito da Osvaldo CAGNASSO dal 26 gennaio 1971 al 30 settembre 1971. |
DC |
Membro
dal 26 gennaio 1971
al 30 settembre 1971
|
LISI Emanuele |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 22 ottobre 1969
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Guglielmo DONATI. |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1969
al 2 aprile 1970
|
LUSOLI Nello |
PCI |
Membro
dal 12 maggio 1970
|
MAZZAROLLI Antonio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Annibale FADA. |
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1969
al 2 aprile 1970
|
MORANDI Giorgio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
al 24 luglio 1968
|
|
DC |
Membro
dal 25 luglio 1968
al 18 febbraio 1969
|
|
DC |
Segretario
dal 19 febbraio 1969
al 27 ottobre 1970
|
|
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
|
MURDACA Filippo |
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1971
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 14 luglio 1968
|
NICCOLI Alessandro |
DC |
Membro
dal 2 marzo 1971
|
OLIVA Giorgio |
DC |
Membro
dal 19 maggio 1970
al 30 settembre 1971
|
PALAZZESCHI Vasco |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 26 marzo 1969
|
PELIZZO Guglielmo Sostituito da Paolo BERLANDA dal 15 luglio 1968 al 7 ottobre 1968. Sostituito da Luigi DALVIT dall'8 ottobre 1968 al 14 dicembre 1968. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 28 ottobre 1970
|
DC |
Vicepresidente
dal 29 ottobre 1970
|
|
PICARDI Bonaventura Sostituito da Osvaldo CAGNASSO dal 24 febbraio 1972 al 24 maggio 1972. |
DC |
Membro
dal 24 febbraio 1972
|
PINTO Biagio |
Misto |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
ROSA Vito |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
SANTERO Natale |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1970
Deceduto il 3 aprile 1971 |
SEGNANA Remo |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 7 ottobre 1968
|
SEGNI Antonio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
SEMA Paolo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
SMURRA Francesco |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 9 giugno 1969
|
SOTGIU Girolamo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 19 febbraio 1969
|
SPAGNOLLI Giovanni |
DC |
Membro
dal 26 gennaio 1971
al 30 settembre 1971
|
TANUCCI NANNINI Fernando |
MSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
TESSITORI Tiziano |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
VERRASTRO Vito Vincenzo |
DC |
Membro
dal 10 giugno 1969
Dimissioni accettate il 10 novembre 1970 |
ZENTI Leonello |
DC |
Membro
dal 4 maggio 1971
|