Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 10 luglio 1958
Rinnovo biennale il 5 luglio 1960
2º rinnovo biennale l'11 luglio 1962
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
PICCIONI Attilio |
DC |
Fino al 25 luglio 1960
|
MEDICI Giuseppe |
DC |
Dal 7 ottobre 1960
al 20 febbraio 1962
|
GAVA Silvio |
DC |
Dal 6 aprile 1962
|
Vicepresidenti | ||
JANNUZZI Onofrio |
DC |
|
SPANO Velio |
PCI |
|
Segretari | ||
SANTERO Natale |
DC |
Fino al 10 luglio 1962
|
FENOALTEA Giorgio |
PSI |
|
MICARA Pietro |
DC |
Dal 13 luglio 1962
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BATTISTA Emilio In sostituzione del Vice presidente del Consiglio dei ministri Attilio PICCIONI. |
DC |
Membro
dal 30 settembre 1960
|
BERTI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
all'8 maggio 1961
|
BOLETTIERI Antonio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Natale SANTERO. |
DC |
Membro
dal 27 marzo 1962
|
BOSCO Giacinto Sostituito da Daniele TURANI dal 30 settembre 1960 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1958
|
CARBONI Enrico |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
CERULLI IRELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1958
al 29 settembre 1960
|
In sostituzione
del Ministro Giuseppe MEDICI. |
DC |
Membro
dal 27 marzo 1962
al 10 luglio 1962
|
DC |
Membro
dall'11 luglio 1962
|
|
CESCHI Stanislao |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
CIANCA Alberto |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
CINGOLANI Mario |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
EINAUDI Luigi |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto il 30 ottobre 1961 |
FENOALTEA Giorgio |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PSI |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
FERRETTI Lando |
MSI - PNM, poi MSI - PDI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
GAVA Silvio |
DC |
Membro
dal 9 maggio 1961
al 5 aprile 1962
|
DC |
Presidente
dal 6 aprile 1962
|
|
GRECO Ludovico |
Fino al 27 giugno 1962 Misto Dal 28 giugno 1962 DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
|
|
LUSSU Emilio |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
MARTINI Martino |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto il 9 agosto 1958 |
MEDICI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 30 settembre 1960
al 6 ottobre 1960
|
DC |
Presidente
dal 7 ottobre 1960
al 20 febbraio 1962
|
|
Sostituito da
Giuseppe CERULLI IRELLI
dal 27 marzo 1962 al 10 luglio 1962. |
DC |
Membro
dal 21 febbraio 1962
al 10 luglio 1962
|
MENCARAGLIA Luciano |
PCI |
Membro
dal 5 ottobre 1960
|
MESSERI Girolamo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
MICARA Pietro |
DC |
Membro
dal 19 settembre 1958
al 12 luglio 1962
|
DC |
Segretario
dal 13 luglio 1962
|
|
MOLE' Enrico |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
MONTAGNANA Mario |
PCI |
Membro
dal 10 maggio 1960
Deceduto l'8 agosto 1960 |
PASTORE Ottavio |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
PELLEGRINI Giacomo |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 maggio 1960
|
PICCIONI Attilio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Presidente
dal 10 luglio 1958
al 25 luglio 1960
|
|
Sostituito da
Emilio BATTISTA
dal 30 settembre 1960 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1960
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
all'11 luglio 1958
|
SANTERO Natale |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Segretario
dal 10 luglio 1958
al 10 luglio 1962
|
|
DC |
Membro
dall'11 luglio 1962
|
|
SARTORI Giovanni |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
all'11 luglio 1958
|
SCOCCIMARRO Mauro |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
SPANO Velio |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PCI |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
|
|
TURANI Daniele In sostituzione del Ministro Giacinto BOSCO. |
DC |
Membro
dal 30 settembre 1960
|