Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 30 giugno 1992
Costituita
il 17 giugno 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1992
Rinnovo biennale il 16 giugno 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
GIUGNI Gino |
PSI |
Fino al 3 maggio 1993
|
COVATTA Luigi |
PSI |
Dal 20 maggio 1993
|
Vicepresidenti | ||
COVIELLO Romualdo Vittorio |
DC, poi DC-PPI |
|
SMURAGLIA Carlo |
PDS |
|
Segretari | ||
INNOCENTI Tullio |
DC, poi DC-PPI |
|
DANIELE GALDI Maria Grazia |
PDS |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANESI Ezio |
Fino al 26 maggio 1993 PSI Dal 27 maggio 1993 Misto |
Membro
Deceduto il 9 novembre 1993 |
BOSO Erminio Enzo |
Lega Nord |
Membro
fino al 12 novembre 1992
|
CANDIOTO Francesco |
Liberale |
Membro
dal 5 novembre 1992
|
CARLOTTO Natale |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
CARRARA Andreino Sostituito da Francesco MERLONI dal 16 luglio 1992 al 29 luglio 1992. |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1992
al 29 luglio 1992
|
COCCIU Mario Giacomo |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
Sostituito da
Costantino DELL'OSSO
dall'11 maggio 1993 al 14 aprile 1994. |
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
|
COLOMBO SVEVO Maria Paola |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
CONDARCURI Virgilio |
Rif.Com. |
Membro
|
COVATTA Luigi |
PSI |
Membro
dal 19 maggio 1993
al 20 maggio 1993
|
PSI |
Presidente
dal 20 maggio 1993
|
|
COVIELLO Romualdo Vittorio |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
DANIELE GALDI Maria Grazia |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
DELL'OSSO Costantino In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Mario Giacomo COCCIU. |
PSI |
Membro
dal 3 maggio 1993
|
DE MATTEO Aldo Sostituito da Giovanni Angelo FONTANA dal 2 luglio 1992 al 29 luglio 1992. |
DC |
Membro
dal 2 luglio 1992
al 29 luglio 1992
|
DE PAOLI Elidio |
Misto |
Membro
|
DOPPIO Giuseppe |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
FABBRI Fabio |
PSI |
Membro
dal 19 novembre 1992
al 3 maggio 1993
|
In sostituzione
del Presidente della 14ª Commissione Permanente Antonio PISCHEDDA. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Domenico ROMEO. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Antonio PISCHEDDA. |
PSI |
Membro
dal 2 aprile 1993
al 19 maggio 1993
|
FONTANA Elio |
DC |
Membro
fino al 16 luglio 1992
|
FONTANA Giovanni Angelo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Aldo DE MATTEO. |
DC |
Membro
Dimissioni accettate il 29 luglio 1992 |
FORLEO Romano Cataldo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 3 dicembre 1993
|
GALUPPO Raimondo Sostituito da Franco REVIGLIO dal 7 ottobre 1992 al 29 marzo 1993. |
PSI |
Membro
dal 7 ottobre 1992
al 29 marzo 1993
|
GIUGNI Gino |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PSI |
Presidente
dal 17 giugno 1992
al 3 maggio 1993
|
|
INNOCENTI Tullio |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
LORENZI Luciano |
Lega Nord |
Membro
dal 12 novembre 1992
|
MAGLIOCCHETTI Bruno |
MSI - DN |
Membro
|
MANFROI Donato |
Lega Nord |
Membro
|
MERIGGI Luigi |
Rif.Com. |
Membro
|
MERLONI Francesco In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Andreino CARRARA. |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1992
Dimissioni accettate il 29 luglio 1992 |
MINUCCI Adalberto |
PDS |
Membro
|
MOLINARI Emilio |
Verdi - La Rete |
Membro
dal 5 novembre 1992
|
MOSCHETTI Giorgio |
Dal 7 agosto 1992 DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 7 agosto 1992
|
PELELLA Enrico |
PDS |
Membro
|
PELLEGATTI Ivana |
PDS |
Membro
|
PISCHEDDA Antonio Sostituito da Fabio FABBRI dal 19 novembre 1992 al 2 aprile 1993. |
PSI |
Membro
dal 19 novembre 1992
al 2 aprile 1993
|
PSI |
Membro
dal 30 aprile 1993
al 19 maggio 1993
|
|
POLENTA Paolo |
DC |
Membro
dal 6 agosto 1992
al 3 dicembre 1993
|
REVIGLIO Franco |
PSI |
Membro
dal 7 ottobre 1992
al 3 maggio 1993
|
ROMEO Domenico Sostituito da Franco REVIGLIO dal 29 marzo 1993 al 31 marzo 1993. |
PSI |
Membro
dal 29 marzo 1993
al 31 marzo 1993
|
PSI |
Membro
dal 2 aprile 1993
al 28 aprile 1993
|
|
PSI |
Membro
dal 30 aprile 1993
|
|
RONZANI Pierluigi |
Misto |
Membro
fino al 12 novembre 1992
|
SMURAGLIA Carlo |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
STEFANELLI Armando |
Repubblicano |
Membro
|
STRUFFI Massimo |
PSI |
Membro
fino al 19 novembre 1992
|
TANI Carlo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
ZAPPASODI Wolfango |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1992
al 7 ottobre 1992
|