Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL presentati dal Ministero dello sviluppo economico (Governo Renzi-I)
(totale: 7 DDL)
-
C. 2844
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro economia e finanze Padoan Pietro Carlo (Renzi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
24 gennaio 2015: Presentato alla Camera
12 marzo 2015: Approvato -
C. 3012
Ministro sviluppo economico Guidi Federica (Renzi-I), Ministro salute Lorenzin Beatrice (Renzi-I) ed altri.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
3 aprile 2015: Presentato alla Camera
7 ottobre 2015: Approvato -
C. 3210
Ministro infrastrutture Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro ambiente Galletti Gian Luca (Renzi-I) ed altri.
Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
4 luglio 2015: Presentato alla Camera
2 settembre 2015: Decreto Legge decaduto -
C. 3261
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro aff. esteri e coop. Gentiloni Silveri Paolo (Renzi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012
28 luglio 2015: Presentato alla Camera
15 marzo 2016: Approvato -
C. 3340
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro economia e finanze Padoan Pietro Carlo (Renzi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale
1 ottobre 2015: Presentato alla Camera
4 novembre 2015: Approvato -
C. 3481
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro sviluppo economico Guidi Federica (Renzi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
9 dicembre 2015: Presentato alla Camera
13 gennaio 2016: Approvato -
C. 3886
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro sviluppo economico Calenda Carlo (Renzi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
9 giugno 2016: Presentato alla Camera
13 luglio 2016: Approvato