Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Leggi di conversione di D-L, contenenti deleghe al Governo promulgate nel 2011
(totale: 1 DDL)
-
C. 4612
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-IV), Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
8 settembre 2011: Trasmesso alla Camera
14 settembre 2011: Approvato definitivamente. Legge
Legge n. 148/11 del 14 settembre 2011
Iter parlamentare (XVI Legislatura): S.2887 / C.4612