Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo
(totale: 34 DDL)
-
S. 586-905-955-956-960-B
Sen. Li Gotti Luigi ed altri.
Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale
8 maggio 2009: Trasmesso al Senato
24 giugno 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 601-711-1171-1198-B
Sen. Giuliano Pasquale
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
5 novembre 2012: Trasmesso al Senato
21 dicembre 2012: Approvato definitivamente. Legge -
S. 733-B
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-IV), Ministro interno Maroni Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
14 maggio 2009: Trasmesso al Senato
2 luglio 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 847-B
Ministro pubbl. amm. e innov. Brunetta Renato (Berlusconi-IV), Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV)
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti
13 febbraio 2009: Trasmesso al Senato
25 febbraio 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1078-B
Ministro politiche europee Ronchi Andrea (Berlusconi-IV), Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008
25 maggio 2009: Trasmesso al Senato
10 giugno 2009: Approvato con modificazioni -
S. 1082
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
6 ottobre 2008: Trasmesso al Senato
4 marzo 2009: Approvato con modificazioni -
S. 1082-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
4 maggio 2009: Trasmesso al Senato
26 maggio 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1117-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro rifor. per il feder. Bossi Umberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
26 marzo 2009: Trasmesso al Senato
29 aprile 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1167
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
29 ottobre 2008: Trasmesso al Senato
26 novembre 2009: Approvato con modificazioni -
S. 1167-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
1 febbraio 2010: Trasmesso al Senato
31 marzo 2010: Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica -
S. 1167-B/BIS
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
29 aprile 2010: Trasmesso al Senato
29 settembre 2010: Approvato con modificazioni -
S. 1195
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia
7 novembre 2008: Trasmesso al Senato
14 maggio 2009: Approvato con modificazioni -
S. 1195-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia
2 luglio 2009: Trasmesso al Senato
9 luglio 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1397-B
Sen. Azzollini Antonio ed altri.
Legge di contabilità e finanza pubblica
13 novembre 2009: Trasmesso al Senato
16 dicembre 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1574-B
Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV), Ministro giustizia Alfano Angelino (Berlusconi-IV) ed altri.
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione
13 novembre 2009: Trasmesso al Senato
1 dicembre 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1781
Ministro politiche europee Ronchi Andrea (Berlusconi-IV), Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
23 settembre 2009: Trasmesso al Senato
28 gennaio 2010: Approvato con modificazioni -
S. 1781-B
Ministro politiche europee Ronchi Andrea (Berlusconi-IV), Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
23 aprile 2010: Trasmesso al Senato
12 maggio 2010: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1905-B
Ministro istruz., univ., ric. Gelmini Mariastella (Berlusconi-IV), Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV) ed altri.
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
1 dicembre 2010: Trasmesso al Senato
23 dicembre 2010: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2156-B
Ministro giustizia Alfano Angelino (Berlusconi-IV), Ministro interno Maroni Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
15 giugno 2012: Trasmesso al Senato
17 ottobre 2012: Approvato con modificazioni -
S. 2226
Ministro interno Maroni Roberto (Berlusconi-IV), Ministro giustizia Alfano Angelino (Berlusconi-IV)
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
31 maggio 2010: Trasmesso al Senato
3 agosto 2010: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2243
Ministro pubbl. amm. e innov. Brunetta Renato (Berlusconi-IV), Ministro sempl. normativa Calderoli Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
11 giugno 2010: Trasmesso al Senato
28 giugno 2011: Approvato con modificazioni -
S. 2259
Ministro sempl. normativa Calderoli Roberto (Berlusconi-IV), Ministro interno Maroni Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati
2 luglio 2010: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 2322-B
Ministro politiche europee Ronchi Andrea (Berlusconi-IV), Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
28 luglio 2011: Trasmesso al Senato
30 novembre 2011: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2626
Dep. La Loggia Enrico
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
16 marzo 2011: Trasmesso al Senato
20 ottobre 2011: Approvato con modificazioni -
S. 2646
Dep. Buttiglione Rocco
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
25 marzo 2011: Trasmesso al Senato
23 ottobre 2012: Approvato con modificazioni -
S. 2729
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro rifor. per il feder. Bossi Umberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale
18 maggio 2011: Trasmesso al Senato
1 giugno 2011: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2805
Dep. Mussolini Alessandra
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
4 luglio 2011: Trasmesso al Senato
16 maggio 2012: Approvato con modificazioni -
S. 2935
Ministro salute Fazio Ferruccio (Berlusconi-IV), Ministro Regioni e coesione Fitto Raffaele (Berlusconi-IV) ed altri.
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria
29 settembre 2011: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3080
Dep. Fallica Giuseppe ed altri.
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni
22 dicembre 2011: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3129
Ministro affari europei Bernini Anna Maria (Berlusconi-IV)
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011
7 febbraio 2012: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3321
Dep. Iannaccone Arturo ed altri.
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali
28 maggio 2012: Trasmesso al Senato
5 luglio 2012: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3510
Ministro affari europei Moavero Milanesi Enzo (Monti-I), Ministro affari esteri Terzi di Sant'Agata Giuliomaria (Monti-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012
5 ottobre 2012: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3519
Ministro economia e finanze Monti Mario (Monti-I)
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita
15 ottobre 2012: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3596
Ministro giustizia Severino Di Benedetto Paola (Monti-I)
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
6 dicembre 2012: Trasmesso al Senato
21 dicembre 2012: Rinviato dall'assemblea in commissione