Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, collegati alla manovra finanziaria
(totale: 11 DDL)
-
S. 847-B
Ministro pubbl. amm. e innov. Brunetta Renato (Berlusconi-IV), Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV)
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti
13 febbraio 2009: Trasmesso al Senato
25 febbraio 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1082
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
6 ottobre 2008: Trasmesso al Senato
4 marzo 2009: Approvato con modificazioni -
S. 1082-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
4 maggio 2009: Trasmesso al Senato
26 maggio 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1117-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro rifor. per il feder. Bossi Umberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
26 marzo 2009: Trasmesso al Senato
29 aprile 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1167
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
29 ottobre 2008: Trasmesso al Senato
26 novembre 2009: Approvato con modificazioni -
S. 1167-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
1 febbraio 2010: Trasmesso al Senato
31 marzo 2010: Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica -
S. 1167-B/BIS
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
29 aprile 2010: Trasmesso al Senato
29 settembre 2010: Approvato con modificazioni -
S. 1195
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia
7 novembre 2008: Trasmesso al Senato
14 maggio 2009: Approvato con modificazioni -
S. 1195-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia
2 luglio 2009: Trasmesso al Senato
9 luglio 2009: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2243
Ministro pubbl. amm. e innov. Brunetta Renato (Berlusconi-IV), Ministro sempl. normativa Calderoli Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
11 giugno 2010: Trasmesso al Senato
28 giugno 2011: Approvato con modificazioni -
S. 2259
Ministro sempl. normativa Calderoli Roberto (Berlusconi-IV), Ministro interno Maroni Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati
2 luglio 2010: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione