Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL presentati dal Ministero della salute (Governo Monti-I)
(totale: 4 DDL)
-
S. 3555
Ministro salute Balduzzi Renato (Monti-I), Ministro affari europei Moavero Milanesi Enzo (Monti-I) ed altri.
Deleghe al Governo in materia sanitaria e di sicurezza alimentare
31 ottobre 2012: Presentato al Senato
19 novembre 2012: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 4945
Ministro affari esteri Terzi di Sant'Agata Giuliomaria (Monti-I), Ministro ambiente Clini Corrado (Monti-I) ed altri.
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione
9 febbraio 2012: Presentato alla Camera
6 marzo 2012: Approvato -
C. 5323
Pres. Consiglio Monti Mario (Monti-I), Ministro salute Balduzzi Renato (Monti-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria
28 giugno 2012: Presentato alla Camera
18 luglio 2012: Approvato -
C. 5440
Pres. Consiglio Monti Mario (Monti-I), Ministro salute Balduzzi Renato (Monti-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute
13 settembre 2012: Presentato alla Camera
18 ottobre 2012: Approvato