Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL presentati dal Ministero per i beni e attività culturali (Governo Berlusconi-IV)
(totale: 6 DDL)
-
S. 1073
Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV), Ministro giustizia Alfano Angelino (Berlusconi-IV) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno
2 ottobre 2008: Presentato al Senato
19 novembre 2008: Approvato -
S. 1264
Ministro beni e att. cult. Bondi Sandro (Berlusconi-IV), Ministro gioventù Meloni Giorgia (Berlusconi-IV) ed altri.
Legge quadro sulla qualità architettonica
5 dicembre 2008: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 2150
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-IV), Ministro beni e att. cult. Bondi Sandro (Berlusconi-IV) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
30 aprile 2010: Presentato al Senato
16 giugno 2010: Approvato -
S. 2324
Ministro beni e att. cult. Bondi Sandro (Berlusconi-IV), Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV)
Disposizioni in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali
24 agosto 2010: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 2997
Ministro beni e att. cult. Galan Giancarlo (Berlusconi-IV), Ministro istruz., univ., ric. Gelmini Mariastella (Berlusconi-IV) ed altri.
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali
2 novembre 2011: Presentato al Senato
27 novembre 2012: Approvato in testo unificato -
S. 3016
Ministro beni e att. cult. Galan Giancarlo (Berlusconi-IV), Ministro giustizia Palma Nitto Francesco (Berlusconi-IV)
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale
21 novembre 2011: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione