Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: Commissioni 1° e 11° riunite - DDL definiti in sede referente
(totale: 3 esami per 3 DDL)
-
S. 1167
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
29 ottobre 2008: Trasmesso al Senato
26 novembre 2009: Approvato con modificazioni -
S. 1167-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
1 febbraio 2010: Trasmesso al Senato
31 marzo 2010: Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica -
S. 1167-B/BIS
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
29 aprile 2010: Trasmesso al Senato
29 settembre 2010: Approvato con modificazioni