Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL presentati dal Ministero del commercio internazionale (Governo Prodi-II)
(totale: 1 DDL)
-
S. 691
Ministro sviluppo economico BERSANI PIER LUIGI (Prodi-II), Ministro commercio internaz. BONINO EMMA (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE
28 giugno 2006: Presentato al Senato
23 maggio 2007: In stato di relazione