Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL presentati, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo nel 2001
(totale: 58 DDL)
-
C. 28
Dep. STEFANI STEFANO
Delega al Governo per la razionalizzazione della rete stradale e degli interventi dell' ANAS
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
18 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 38
Dep. DUILIO ERCOLINO (LINO) ed altri.
Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
9 aprile 2003: Approvato -
C. 78
Dep. BIELLI VALTER ed altri.
Delega al Governo per la definizione di un programma sperimentale di alfabetizzazione telematica e multimediale nelle aree depresse
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
18 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 83
Dep. SCIACCA ROBERTO ed altri.
Disposizioni per l' innovazione tecnologica e lo sviluppo dei sistemi urbani
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
18 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 126
Dep. CRUCIANELLI FAMIANO
Delega al Governo per l' istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 191
Dep. CIMA LAURA
Delega al Governo per la riqualificazione, il risanamento e la valorizzazione di Bussana Vecchia
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
24 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 310
Dep. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l' emanazione del testo unico della radiotelevisione
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
3 aprile 2003: Approvato in testo unificato -
C. 333
Dep. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell' anziano
30 maggio 2001: Presentato alla Camera
11 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 414
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per l' emanazione del testo unico delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
1 giugno 2001: Presentato alla Camera
27 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 415
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per la revisione del codice di procedura civile
1 giugno 2001: Presentato alla Camera
15 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 419
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per l' emanazione di norme di tutela della qualita' della vita delle persone affette da malattie incurabili in fase terminale
1 giugno 2001: Presentato alla Camera
21 gennaio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 542
Dep. BONITO FRANCESCO
Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero della giustizia
6 giugno 2001: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni -
C. 587
Dep. COLA SERGIO
Delega al Governo per l' istituzione dell' Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione
6 giugno 2001: Presentato alla Camera
All'esame dell'assemblea -
C. 667
Dep. MARTINAT UGO
Delega al Governo per l' emanazione di norme a tutela delle lavoratrici madri
11 giugno 2001: Presentato alla Camera
9 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 675
Dep. MARTINAT UGO
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale e modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili
11 giugno 2001: Presentato alla Camera
7 novembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 724
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di minore allarme sociale e norme in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, di arresti domiciliari e di misure alternative alla detenzione
12 giugno 2001: Presentato alla Camera
26 settembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 885
Dep. CONTE GIANFRANCO
Delega al Governo per l' emanazione di norme per la compensazione fra i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e i debiti relativi alle obbligazioni tributarie
19 giugno 2001: Presentato alla Camera
25 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 969
Dep. FASSINO PIERO FRANCO ed altri.
Delega al Governo per la riforma del diritto societario
21 giugno 2001: Presentato alla Camera
3 agosto 2001: Assorbito -
C. 970
Dep. FASSINO PIERO FRANCO ed altri.
Delega al Governo per la riforma delle procedure della crisi di impresa
21 giugno 2001: Presentato alla Camera
22 luglio 2004: Ritirato -
C. 984
Dep. PEZZELLA ANTONIO, Dep. NESPOLI VINCENZO
Delega al Governo per il potenziamento e la razionalizzazione dell' amministrazione giudiziaria
21 giugno 2001: Presentato alla Camera
30 giugno 2004: Assorbito -
C. 1074
Dep. PECORARO SCANIO ALFONSO
Delega al Governo per la disciplina degli sport violenti
27 giugno 2001: Presentato alla Camera
8 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1137
Ministrogiustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del diritto societario
3 luglio 2001: Presentato alla Camera
3 agosto 2001: Approvato -
C. 1233
Dep. CRUCIANELLI FAMIANO ed altri.
Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie ai fini di un maggiore finanziamento della cooperazione allo sviluppo, dell' annullamento del debito dei Paesi più poveri e della lotta alla poverta' su scala mondiale
6 luglio 2001: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 1288
Dep. LUSETTI RENZO ed altri.
Delega al Governo per il riordino delle funzioni di polizia locale
10 luglio 2001: Presentato alla Camera
1 febbraio 2006: Concluso l'esame da parte della commissione -
C. 1298
Dep. FONTANINI PIETRO ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
11 luglio 2001: Presentato alla Camera
26 luglio 2001: Approvato in testo unificato -
C. 1301
Dep. NESI NERIO ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l' estero di natura speculativa
11 luglio 2001: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 1533
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri RUGGIERO RENATO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001
6 settembre 2001: Presentato alla Camera
6 novembre 2001: Approvato -
C. 1534
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega per la riforma dell' organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici
6 settembre 2001: Presentato alla Camera
27 novembre 2001: Approvato -
C. 1556
Dep. VITALI LUIGI, Dep. MARRAS GIOVANNI
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico in materia di legislazione antimafia
12 settembre 2001: Presentato alla Camera
19 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1561
Dep. VITALI LUIGI, Dep. MARRAS GIOVANNI
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti il settore degli albi professionali
12 settembre 2001: Presentato alla Camera
8 novembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1574
Dep. MURATORI LUIGI
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
13 settembre 2001: Presentato alla Camera
23 gennaio 2003: Approvato in testo unificato -
C. 1635
POPOLARE
Delega al Governo per l' emanazione di una disciplina organica a sostegno delle organizzazioni non - profit operanti per finalita' di pubblico interesse o di pubblica utilita'
24 settembre 2001: Presentato alla Camera
5 novembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1643
Dep. VITALI LUIGI, Dep. MARRAS GIOVANNI
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato
24 settembre 2001: Presentato alla Camera
28 gennaio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1798
Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
19 ottobre 2001: Presentato alla Camera
2 ottobre 2002: Approvato -
C. 1881
Dep. VOLONTE' LUCA GIUSEPPE
Delega al Governo per la riorganizzazione del tribunale di Milano
30 ottobre 2001: Presentato alla Camera
18 febbraio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1885
Dep. MISURACA FILIPPO, Dep. ORICCHIO ANTONIO
Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona
30 ottobre 2001: Presentato alla Camera
19 novembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1976
Dep. INNOCENTI RENZO ed altri.
Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra
15 novembre 2001: Presentato alla Camera
4 febbraio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2023
Dep. CIRIELLI EDMONDO ed altri.
Delega al Governo per l' adozione di uno " statuto partecipativo " delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa
23 novembre 2001: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 2032
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
28 novembre 2001: Presentato alla Camera
13 marzo 2002: Approvato -
C. 2138
Dep. BUEMI ENRICO ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione dell' Agenzia nazionale per l' assistenza ai testimoni e ai giurati
20 dicembre 2001: Presentato alla Camera
29 gennaio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2144
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
28 dicembre 2001: Presentato alla Camera
8 maggio 2002: Approvato -
C. 2145
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
28 dicembre 2001: Presentato alla Camera
27 febbraio 2003: Approvato -
S. 43
Sen. CALVI GUIDO
Delega al Governo per l' istituzione di nuove province e modifiche all' articolo 21 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
31 maggio 2001: Presentato al Senato
27 giugno 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 80
Sen. BUCCIERO ETTORE, Sen. CARUSO ANTONINO
Delega al Governo in materia di igiene e sicurezza di prodotti alimentari preconfezionati ad alto rischio di deteriorabilita'
5 giugno 2001: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 85
Sen. FLORINO MICHELE
Delega al Governo per la predisposizione del Piano organico di riordino territoriale della grande distribuzione
5 giugno 2001: Presentato al Senato
16 aprile 2002: Ritirato -
S. 270
Sen. Marino Luigi ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l' estero di natura speculativa
21 giugno 2001: Presentato al Senato
4 luglio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 373
Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Primi interventi per il rilancio dell' economia
3 luglio 2001: Presentato al Senato
31 luglio 2001: Approvato -
S. 374
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture Lunardi Pietro (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive
3 luglio 2001: Presentato al Senato
3 agosto 2001: Approvato -
S. 380
Sen. MULAS GIUSEPPE ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3 luglio 2001: Presentato al Senato
30 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 382
Sen. VALDITARA GIUSEPPE
Istituzione di nuovo tribunale in Legnano
3 luglio 2001: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 474
Sen. EUFEMI MAURIZIO ed altri.
Delega al Governo per assicurare la conservazione dei prodotti preconfezionati deperibili
13 luglio 2001: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 578
Sen. FASOLINO GAETANO
Delega al Governo per l' istituzione del Tribunale di Mercato San Severino
1 agosto 2001: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 593
Sen. BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonche' per l' emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d' attuazione e tecniche
3 agosto 2001: Presentato al Senato
23 ottobre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 635
Sen. PAGANO MARIA GRAZIA ed altri.
Rifinanziamento della legge 1 marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi
19 settembre 2001: Presentato al Senato
25 settembre 2001: Approvato in testo unificato -
S. 756
Sen. COSTA ROSARIO GIORGIO ed altri.
Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra
18 ottobre 2001: Presentato al Senato
11 dicembre 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 776
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001
25 ottobre 2001: Presentato al Senato
27 marzo 2002: Approvato -
S. 826
Sen. PASQUINI GIANCARLO ed altri.
Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada
13 novembre 2001: Presentato al Senato
2 marzo 2006: In stato di relazione -
S. 848
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. Maroni Roberto (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
15 novembre 2001: Presentato al Senato
25 settembre 2002: Approvato