Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL presentati, di natura ordinaria, collegati alla manovra finanziaria nel 2001
(totale: 7 DDL)
-
C. 2031
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per favorire l' iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
28 novembre 2001: Presentato alla Camera
12 febbraio 2002: Conclusione anomala per stralcio -
C. 2032
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
28 novembre 2001: Presentato alla Camera
13 marzo 2002: Approvato -
C. 2033
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia ambientale
28 novembre 2001: Presentato alla Camera
6 febbraio 2002: Approvato -
C. 2122
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
19 dicembre 2001: Presentato alla Camera
14 gennaio 2002: Conclusione anomala per stralcio -
C. 2144
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
28 dicembre 2001: Presentato alla Camera
8 maggio 2002: Approvato -
C. 2145
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
28 dicembre 2001: Presentato alla Camera
27 febbraio 2003: Approvato -
S. 848
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. Maroni Roberto (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
15 novembre 2001: Presentato al Senato
25 settembre 2002: Approvato