Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo
(totale: 87 DDL)
-
C. 38-B
Dep. DUILIO ERCOLINO (LINO) ed altri.
Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
17 giugno 2004: Trasmesso alla Camera
21 luglio 2004: Approvato definitivamente. Legge -
C. 310-B
Dep. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l' emanazione del testo unico della radiotelevisione
23 luglio 2003: Trasmesso alla Camera
2 ottobre 2003: Approvato con modificazioni -
C. 310-D
Dep. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l' emanazione del testo unico della radiotelevisione
15 dicembre 2003: Trasmesso alla Camera
24 marzo 2004: Approvato con modificazioni -
C. 1456
Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Primi interventi per il rilancio dell' economia
1 agosto 2001: Trasmesso alla Camera
10 ottobre 2001: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1516
Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive
6 agosto 2001: Trasmesso alla Camera
17 ottobre 2001: Approvato con modificazioni -
C. 1533-B
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri RUGGIERO RENATO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001
26 gennaio 2002: Trasmesso alla Camera
20 febbraio 2002: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1534-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega per la riforma dell' organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici
20 marzo 2002: Trasmesso alla Camera
26 giugno 2002: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1574-2131-2900-B
Dep. MURATORI LUIGI
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
16 maggio 2003: Trasmesso alla Camera
24 giugno 2003: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1798-B
Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
14 maggio 2003: Trasmesso alla Camera
15 ottobre 2003: Approvato con modificazioni -
C. 1798-D
Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
16 ottobre 2004: Trasmesso alla Camera
24 novembre 2004: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2031-BIS-B
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive Marzano Antonio (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per favorire l' iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
3 ottobre 2002: Trasmesso alla Camera
27 novembre 2002: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2031-TER-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
3 aprile 2003: Trasmesso alla Camera
26 giugno 2003: Approvato con modificazioni -
C. 2032-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
1 luglio 2002: Trasmesso alla Camera
17 luglio 2002: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2122-BIS-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
7 novembre 2002: Trasmesso alla Camera
11 dicembre 2002: Approvato con modificazioni -
C. 2144-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
13 febbraio 2003: Trasmesso alla Camera
26 marzo 2003: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2145-B
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. Maroni Roberto (Berlusconi-II) ed altri.
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
13 maggio 2004: Trasmesso alla Camera
28 luglio 2004: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-TER-5294-B
Dep. ARMANI PIETRO ed altri.
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
12 ottobre 2005: Trasmesso alla Camera
22 dicembre 2005: Approvato con modificazioni -
C. 2579
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001
27 marzo 2002: Trasmesso alla Camera
3 dicembre 2002: Approvato con modificazioni -
C. 2579-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001
26 giugno 2003: Trasmesso alla Camera
23 luglio 2003: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3045-B
Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo concernente la disciplina dell' impresa sociale
12 maggio 2005: Trasmesso alla Camera
30 maggio 2005: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3061
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002
23 luglio 2002: Trasmesso alla Camera
17 ottobre 2002: Approvato con modificazioni -
C. 3193
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
25 settembre 2002: Trasmesso alla Camera
30 ottobre 2002: Approvato con modificazioni -
C. 3297-B
Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro Interno PISANU GIUSEPPE (BEPPE) (Berlusconi-II) ed altri.
Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
26 maggio 2004: Trasmesso alla Camera
30 luglio 2004: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3387
Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-II), Ministro affari regionali LA LOGGIA ENRICO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull' istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
14 novembre 2002: Trasmesso alla Camera
All'esame dell'assemblea -
C. 3590
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro affari regionali La Loggia Enrico (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adeguamento dell' ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
27 gennaio 2003: Trasmesso alla Camera
29 aprile 2003: Approvato con modificazioni -
C. 3618-B
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003
24 settembre 2003: Trasmesso alla Camera
23 ottobre 2003: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3744-B
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione dell' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
19 gennaio 2005: Trasmesso alla Camera
8 febbraio 2005: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4233-B
Ministro difesa MARTINO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro Interno PISANU GIUSEPPE (BEPPE) (Berlusconi-II) ed altri.
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore
22 luglio 2004: Trasmesso alla Camera
29 luglio 2004: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4360-B
Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per l' internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore
19 novembre 2004: Trasmesso alla Camera
2 febbraio 2005: Approvato con modificazioni -
C. 4636
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l' accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico
24 gennaio 2004: Trasmesso alla Camera
5 maggio 2004: Conclusione anomala per stralcio -
C. 4636-BIS-B
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico
12 novembre 2004: Trasmesso alla Camera
16 dicembre 2004: Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica -
C. 4636-BIS-D
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico
29 giugno 2005: Trasmesso alla Camera
20 luglio 2005: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4735-B
Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II) ed altri.
Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari
29 settembre 2005: Trasmesso alla Camera
25 ottobre 2005: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5141
Sen. MEDURI RENATO ed altri.
Delega al Governo per la disciplina dell' ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria
14 luglio 2004: Trasmesso alla Camera
3 maggio 2005: Approvato con modificazioni -
C. 5179
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004
22 luglio 2004: Trasmesso alla Camera
2 dicembre 2004: Conclusione anomala per stralcio -
C. 5197
MinistroInfrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell' autotrasporto di persone e cose
29 luglio 2004: Trasmesso alla Camera
16 febbraio 2005: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5767-B
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FINI GIANFRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005
14 dicembre 2005: Trasmesso alla Camera
11 gennaio 2006: Approvato con modificazioni -
C. 5864
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica MAZZELLA LUIGI (Berlusconi-II) ed altri.
Semplificazione e riassetto normativo per l' anno 2005
19 maggio 2005: Trasmesso alla Camera
28 settembre 2005: Approvato con modificazioni -
C. 6229
Sen. TOMASSINI ANTONIO
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l' istituzione dei relativi ordini professionali
15 dicembre 2005: Trasmesso alla Camera
24 gennaio 2006: Approvato definitivamente. Legge -
S. 374-B
Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive
17 ottobre 2001: Trasmesso al Senato
6 dicembre 2001: Approvato definitivamente. Legge -
S. 608
Ministrogiustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del diritto societario
3 agosto 2001: Trasmesso al Senato
28 settembre 2001: Approvato definitivamente. Legge -
S. 776-B
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica Frattini Franco (Berlusconi-II) ed altri.
Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001
5 dicembre 2002: Trasmesso al Senato
10 aprile 2003: Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica -
S. 776-B-BIS
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001
10 aprile 2003: Trasmesso al Senato
25 giugno 2003: Approvato con modificazioni -
S. 816
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri RUGGIERO RENATO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001
8 novembre 2001: Trasmesso al Senato
24 gennaio 2002: Approvato con modificazioni -
S. 848-B
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. Maroni Roberto (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
31 ottobre 2002: Trasmesso al Senato
5 febbraio 2003: Approvato definitivamente. Legge -
S. 905
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega per la riforma dell' organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici
29 novembre 2001: Trasmesso al Senato
19 marzo 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1149
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per favorire l' iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
14 febbraio 2002: Trasmesso al Senato
3 ottobre 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1184-B
Sen. MEDURI RENATO ed altri.
Delega al Governo per la disciplina dell' ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria
4 maggio 2005: Trasmesso al Senato
13 luglio 2005: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1246
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Infrastrutture LUNARDI PIETRO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
15 marzo 2002: Trasmesso al Senato
26 giugno 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1271
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
20 marzo 2002: Trasmesso al Senato
6 novembre 2002: Approvato con modificazioni -
S. 1271-B
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica Frattini Franco (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
12 dicembre 2002: Trasmesso al Senato
20 dicembre 2002: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1296-B
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico
1 luglio 2004: Trasmesso al Senato
10 novembre 2004: Approvato con modificazioni -
S. 1296-B/BIS
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico
16 dicembre 2004: Trasmesso al Senato
28 giugno 2005: Approvato con modificazioni -
S. 1306-B
Ministro istruzione,univ.ric. Moratti Letizia (Berlusconi-II), Ministro affari regionali La Loggia Enrico (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull' istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
19 febbraio 2003: Trasmesso al Senato
12 marzo 2003: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1329-B
Ministro pol. comunitarie Buttiglione Rocco (Berlusconi-II), Ministro giustizia Castelli Roberto (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002
19 ottobre 2002: Trasmesso al Senato
23 gennaio 2003: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1396
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
9 maggio 2002: Trasmesso al Senato
12 febbraio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1545-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro affari regionali LA LOGGIA ENRICO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adeguamento dell' ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
30 aprile 2003: Trasmesso al Senato
27 maggio 2003: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1560
Ministropolitiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE
3 luglio 2002: Trasmesso al Senato
17 luglio 2002: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1563
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. Maroni Roberto (Berlusconi-II) ed altri.
Modifica all' articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo in materia di riforma degli incentivi all' occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonche' in materia di lavori socialmente utili
3 luglio 2002: Trasmesso al Senato
17 luglio 2002: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1599
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica Frattini Franco (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di agricoltura
12 luglio 2002: Trasmesso al Senato
13 febbraio 2003: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1745
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
30 settembre 2002: Trasmesso al Senato
2 aprile 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1745-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
30 giugno 2003: Trasmesso al Senato
All'esame dell'assemblea -
S. 1753
Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
3 ottobre 2002: Trasmesso al Senato
14 maggio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 1753-B
Ministro Ambiente MATTEOLI ALTERO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
15 ottobre 2003: Trasmesso al Senato
14 ottobre 2004: Approvato con modificazioni -
S. 1956
Dep. MURATORI LUIGI
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
27 gennaio 2003: Trasmesso al Senato
14 maggio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 2058
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
4 marzo 2003: Trasmesso al Senato
13 maggio 2004: Approvato con modificazioni -
S. 2175
Dep. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l' emanazione del testo unico della radiotelevisione
7 aprile 2003: Trasmesso al Senato
22 luglio 2003: Approvato con modificazioni -
S. 2175-B
Dep. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l' emanazione del testo unico della radiotelevisione
2 ottobre 2003: Trasmesso al Senato
15 dicembre 2003: Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica -
S. 2175-B-BIS
Dep. Mazzuca Poggiolini Carla
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l' emanazione del testo unico della radiotelevisione
24 marzo 2004: Trasmesso al Senato
29 aprile 2004: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2195
Dep. DUILIO ERCOLINO (LINO) ed altri.
Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
10 aprile 2003: Trasmesso al Senato
16 giugno 2004: Approvato con modificazioni -
S. 2254
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003
14 maggio 2003: Trasmesso al Senato
23 settembre 2003: Approvato con modificazioni -
S. 2386
Dep. Stucchi Giacomo ed altri.
Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al processo normativo dell' Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
5 luglio 2003: Trasmesso al Senato
19 gennaio 2005: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2421
Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro Interno PISANU GIUSEPPE (BEPPE) (Berlusconi-II) ed altri.
Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
18 luglio 2003: Trasmesso al Senato
26 maggio 2004: Approvato con modificazioni -
S. 2516
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione dell' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
1 ottobre 2003: Trasmesso al Senato
18 gennaio 2005: Approvato con modificazioni -
S. 2572
Ministro difesa MARTINO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro Interno PISANU GIUSEPPE (BEPPE) (Berlusconi-II) ed altri.
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore
7 novembre 2003: Trasmesso al Senato
21 luglio 2004: Approvato con modificazioni -
S. 2595
Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo concernente la disciplina dell' impresa sociale
20 novembre 2003: Trasmesso al Senato
11 maggio 2005: Approvato con modificazioni -
S. 2742-B
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004
3 dicembre 2004: Trasmesso al Senato
13 aprile 2005: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2756
Ministro Interno PISANU GIUSEPPE (BEPPE) (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
13 febbraio 2004: Trasmesso al Senato
22 settembre 2004: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3034
Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per l' internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore. Disposizioni in materia di camere di commercio
9 luglio 2004: Trasmesso al Senato
18 novembre 2004: Approvato con modificazioni -
S. 3034-B
Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FRATTINI FRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Misure per l' internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore
3 febbraio 2005: Trasmesso al Senato
23 marzo 2005: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3186-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro funzione pubblica MAZZELLA LUIGI (Berlusconi-II) ed altri.
Semplificazione e riassetto normativo per l' anno 2005
29 settembre 2005: Trasmesso al Senato
22 novembre 2005: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3328
Dep. ARMANI PIETRO ed altri.
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
4 marzo 2005: Trasmesso al Senato
11 ottobre 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3328-B
Dep. ARMANI PIETRO ed altri.
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
22 dicembre 2005: Trasmesso al Senato
23 dicembre 2005: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3497
Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II) ed altri.
Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari
16 giugno 2005: Trasmesso al Senato
29 settembre 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3509
Ministro pol. comunitarie Buttiglione Rocco (Berlusconi-II), Ministro affari esteri Fini Gianfranco (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005
22 giugno 2005: Trasmesso al Senato
14 dicembre 2005: Approvato con modificazioni -
S. 3509-B
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro Affari Esteri FINI GIANFRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005
12 gennaio 2006: Trasmesso al Senato
18 gennaio 2006: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3755
Dep. ASCIERTO FILIPPO ed altri.
Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
26 gennaio 2006: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione