Disegni di legge
Atto Camera n. 2752
XIV Legislatura
- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995
Trattazione in consultiva
Seduta | Attività | Interventi |
---|---|---|
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) | ||
12 maggio 2005 (ant.) Com. perm. pareri |
Esito:
Favorevole
su nuovo testo Discusso congiuntamente: C.535, C.2349, C.2364, C.2458, C.2722, C.3245, C.4259, C.4930, C.5624 Parere destinato alla Commissione 11ª (Lavoro pubblico e privato) |
On.
Sesa Amici
(DS-U)
|
2ª Commissione permanente (Giustizia) | ||
17 maggio 2005 (pom.) |
Esito:
Non ostativo
Discusso congiuntamente: C.535, C.2349, C.2364, C.2458, C.2722, C.3245, C.4259, C.4930, C.5624 Parere destinato alla Commissione 11ª (Lavoro pubblico e privato) |
On.
Italico Perlini
(FI)
|
5ª Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) | ||
14 luglio 2005 (ant.) |
Esito:
Contrario
su nuovo testo Discusso congiuntamente: C.535, C.2349, C.2364, C.2458, C.2722, C.3245, C.4259, C.4930, C.5624 Parere destinato alla Commissione 11ª (Lavoro pubblico e privato) |
On.
Giancarlo Giorgetti
(LNFP)
(come Presidente)
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri (rapporti con il Parlamento) Gianfranco Conte (Governo Berlusconi-III) |
9ª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | ||
23 giugno 2005 (pom.) |
Esito:
Esame e rinvio su nuovo testo
Discusso congiuntamente: C.535, C.2349, C.2364, C.2458, C.2722, C.3245, C.4259, C.4930, C.5624 Disgiunzione di C.4930 Parere destinato alla Commissione 11ª (Lavoro pubblico e privato) |
On.
Antonio Pezzella
(AN)
On. Giorgio Panattoni (DS-U) On. Angelo Sanza (FI) |
30 giugno 2005 (pom.) |
Esito:
Favorevole con osservazioni
su nuovo testo Discusso congiuntamente: C.535, C.2349, C.2364, C.2458, C.2722, C.3245, C.4259, C.4930, C.5624 Disgiunzione di C.4930 |
On.
Eugenio Duca
(DS-U)
On. Valter Zanetta (FI) On. Angelo Sanza (FI) (come Presidente) |