Scheda di attività
Antonio MARZANO
XIV Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
Dimissioni per incompatibilità il 28 settembre 2005 (sostituito da Antonio MAROTTA) |
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Berlusconi-II:
Ministro delle attività produttive
dall'11 giugno 2001 al 22 aprile 2005
Alla Camera dei Deputati
Gruppo FI
:
dal 30 maggio 2001
al 28 settembre 2005