Commissioni e Giunte
1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 2 giugno 1994
Rinnovo biennale il 1 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CORASANITI Aldo |
Sinistra Dem. |
|
Vicepresidenti | ||
MARINELLI Ferdinando |
AN-MSI, poi AN |
|
PERLINGIERI Pietro |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
|
Segretari | ||
DE MARTINO Guido |
Progr. Feder. |
|
GARATTI Luciano |
FI |
Fino al 28 settembre 1994
|
BRICCARELLO Giovanna |
Fino al 9 gennaio 1995 Lega Nord Dal 10 gennaio 1995 al 28 febbraio 1996 Misto Dal 29 febbraio 1996 CDU |
Dal 26 ottobre 1994
al 19 marzo 1996
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BALLESI Carlo |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato |
Membro
fino al 20 luglio 1995
|
BASTIANETTO Renato Sostituito da Francesco Enrico SPERONI dal 29 settembre 1994 al 17 gennaio 1995. |
Lega Nord |
Membro
fino al 17 gennaio 1995
|
BATTAGLIA Antonio Sostituito da Domenico FISICHELLA dal 13 giugno 1994 al 17 gennaio 1995. |
AN-MSI |
Membro
dal 13 giugno 1994
al 17 gennaio 1995
|
BECCARIA Giampiero |
FI |
Membro
fino al 30 gennaio 1995
|
BEDONI Marisa |
Lega Nord |
Membro
dal 25 gennaio 1995
|
BOSO Erminio Enzo |
Lega Nord |
Membro
dal 29 settembre 1994
|
BRICCARELLO Giovanna |
Lega Nord |
Membro
fino al 26 ottobre 1994
|
Fino al 9 gennaio 1995 Lega Nord Dal 10 gennaio 1995 al 28 febbraio 1996 Misto Dal 29 febbraio 1996 CDU |
Segretario
dal 26 ottobre 1994
al 19 marzo 1996
|
|
CASADEI MONTI Pierpaolo |
Progr. Feder. |
Membro
|
CONTESTABILE Domenico |
FI |
Membro
dal 28 settembre 1994
al 29 gennaio 1995
|
FI |
Membro
dal 3 agosto 1995
|
|
CORASANITI Aldo |
Sinistra Dem. |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Sinistra Dem. |
Presidente
dal 2 giugno 1994
|
|
CUSIMANO Vito Sostituito da Domenico FISICHELLA dal 31 maggio 1994 al 13 giugno 1994. |
AN-MSI |
Membro
fino al 13 giugno 1994
|
D'ALESSANDRO PRISCO Franca |
Progr. Feder. |
Membro
dal 20 luglio 1995
|
DE MARTINO Guido |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Progr. Feder. |
Segretario
dal 2 giugno 1994
|
|
DE NOTARIS Francesco |
Misto |
Membro
dal 19 marzo 1996
|
DIANA Lino |
PPI |
Membro
dal 12 luglio 1995
|
D'IPPOLITO VITALE Ida Sostituita da Giampiero BECCARIA dal 31 maggio 1994 al 17 gennaio 1995. |
FI |
Membro
fino al 17 gennaio 1995
|
DOLAZZA Massimo |
Lega Nord |
Membro
fino al 29 settembre 1994
|
ELLERO Renato |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
|
FIEROTTI Michele |
FI |
Membro
dal 30 gennaio 1995
|
FISICHELLA Domenico In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Vito CUSIMANO. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Antonio BATTAGLIA. |
AN-MSI |
Membro
fino al 17 gennaio 1995
|
AN-MSI, poi
AN fino al 25 gennaio 1996 Dal 26 gennaio 1996 al 1 febbraio 1996 Misto Dal 2 febbraio 1996 AN |
Membro
dal 13 giugno 1994
|
|
FONTANINI Pietro |
Lega Nord |
Membro
|
GALLOTTI Pier Giorgio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Domenico CONTESTABILE. |
FI |
Membro
dal 28 settembre 1994
al 17 gennaio 1995
|
GARATTI Luciano |
FI |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
FI |
Segretario
dal 2 giugno 1994
al 28 settembre 1994
|
|
GEI Giovanni |
CCD |
Membro
fino al 23 giugno 1994
|
GUBBINI Carlo |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
GUERZONI Luciano |
Progr. Feder. |
Membro
|
LA LOGGIA Enrico |
FI |
Membro
fino al 28 settembre 1994
|
FI |
Membro
dal 30 gennaio 1995
|
|
LEONE Giovanni |
Misto |
Membro
dal 21 dicembre 1994
|
MAGLIOZZI Erasmo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
MANCINO Nicola |
PPI |
Membro
|
MARCHETTI Fausto |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
|
MARINELLI Ferdinando |
AN-MSI |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
AN-MSI, poi AN |
Vicepresidente
dal 2 giugno 1994
|
|
MENSORIO Carmine |
CCD |
Membro
dal 23 giugno 1994
|
PASQUINO Gianfranco |
Progr. Feder. |
Membro
|
PERLINGIERI Pietro |
PPI |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Vicepresidente
dal 2 giugno 1994
|
|
PIERONI Maurizio |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
|
PREVITI Cesare |
FI |
Membro
dal 28 settembre 1994
al 3 agosto 1995
|
RIZ Roland |
Misto |
Membro
fino al 21 dicembre 1994
|
SALVATO Ersilia |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
|
SALVI Cesare |
Progr. Feder. |
Membro
dal 1 febbraio 1995
al 20 luglio 1995
|
SCALONE Filiberto |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
SPERONI Francesco Enrico |
Lega Nord |
Membro
dal 29 settembre 1994
|
SPISANI Gianfranco Sostituito da Cesare PREVITI dal 28 settembre 1994 al 17 gennaio 1995. |
FI |
Membro
dal 28 settembre 1994
al 17 gennaio 1995
|
VILLONE Massimo |
Progr. Feder. |
Membro
|