Commissioni e Giunte
13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 30 giugno 1992
Costituita
il 17 giugno 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1992
Rinnovo biennale il 16 giugno 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GOLFARI Cesare |
DC, poi DC-PPI |
|
Vicepresidenti | ||
PIERRI Luigi |
PSI |
|
PARISI Vittorio |
Rif.Com. |
|
Segretari | ||
FONTANA Albino |
DC, poi DC-PPI |
|
GIOVANELLI Fausto |
PDS |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANDREINI Elios |
PDS |
Membro
|
BORATTO Alcibiade |
PDS |
Membro
|
CARRARA Andreino Sostituito da Saverio D'AMELIO dal 16 giugno 1992 al 28 giugno 1992. |
DC |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
CUTRERA Achille |
PSI |
Membro
fino all'11 maggio 1993
|
D'AMELIO Saverio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
DANIELI Paolo |
MSI - DN |
Membro
dal 15 luglio 1992
al 2 febbraio 1993
|
DE GIUSEPPE Giorgio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
DONATO Angelo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
FABRIS Pietro |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
FONTANA Albino |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
FOSCHI Armando |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 17 giugno 1992
|
GIOLLO Roberto |
Rif.Com. |
Membro
|
GIOVANELLI Fausto |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
GIUNTA Roberto |
Repubblicano |
Membro
|
GOLFARI Cesare |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Presidente
dal 17 giugno 1992
|
|
INNAMORATO Antonio Mario In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Wolfango ZAPPASODI. |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1992
|
INZERILLO Vincenzo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
LEONI Giuseppe |
Lega Nord |
Membro
|
LUONGO Giuseppe |
PDS |
Membro
|
MARTELLI Valentino |
Liberale |
Membro
dal 5 novembre 1992
|
MEO Vincenzo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
MONTINI Walter |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
MONTRESORI Pietro |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 17 giugno 1992
|
PARISI Vittorio |
Rif.Com. |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
Rif.Com. |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
PIERRI Luigi |
PSI |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
PROCACCI Annamaria |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Verdi - La Rete |
Membro
|
PUTIGNANO Nicola |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
RUBNER Hans |
Misto |
Membro
|
RUFFOLO Giorgio |
PSI |
Membro
|
SCIVOLETTO Concetto |
PDS |
Membro
|
SPECCHIA Giuseppe |
MSI - DN |
Membro
|
STRUFFI Massimo Sostituito da Giorgio RUFFOLO dal 16 giugno 1992 al 28 giugno 1992. |
PSI |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
TABLADINI Francesco |
Lega Nord |
Membro
|
ZAPPASODI Wolfango |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
Sostituito da
Antonio Mario INNAMORATO
dall'11 maggio 1993 al 14 aprile 1994. |
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
|
ZITO Sisinio |
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
|