Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Annuncio componenti: seduta n. 10 del 7 agosto 1987
Costituita
il 5 agosto 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 5 agosto 1987
Rinnovo biennale il 28 settembre 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GIUGNI Gino |
PSI |
Fino al 28 settembre 1989
|
PSI |
Dal 28 settembre 1989
|
|
Vicepresidenti | ||
SARTORI Paolo |
DC |
Fino al 28 settembre 1989
|
DC |
Dal 28 settembre 1989
|
|
IANNONE Giuseppe |
PCI |
Fino al 28 settembre 1989
|
VECCHI Claudio |
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 28 settembre 1989
|
Segretari | ||
PERRICONE Giuseppe |
Repubblicano |
Fino al 28 settembre 1989
|
Fino al 24 novembre 1991 Repubblicano Dal 25 novembre 1991 DC |
Dal 28 settembre 1989
|
|
GAMBINO Vittorio Dante |
PCI |
Fino al 28 settembre 1989
|
CHIESURA Vittorio |
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 28 settembre 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGELONI Alcide |
DC |
Membro
|
ANTONIAZZI Renzo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BISSI Gianpaolo Sostituito da Luigi FRANZA dal 1 agosto 1987 al 15 ottobre 1987. |
PSDI |
Membro
fino al 15 ottobre 1987
|
In sostituzione
del Presidente della 14ª Commissione Permanente Maurizio PAGANI. |
PSDI |
Membro
dal 28 settembre 1989
|
BOATO Marco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 23 luglio 1991
al 16 gennaio 1992
|
BONALUMI Gilberto |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
CALVI Maurizio Sostituito da Antonio MURATORE dal 1 agosto 1987 al 28 settembre 1989. Sostituito da Antonio MURATORE dal 28 settembre 1989 al 22 aprile 1992. |
PSI |
Membro
|
CASTIGLIONE Franco In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Siro ZANELLA. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Siro ZANELLA. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Roberto MERAVIGLIA. |
PSI |
Membro
fino al 20 aprile 1991
|
PSI |
Membro
dal 28 settembre 1989
|
|
CHESSA Gianfranco |
DC |
Membro
dal 17 aprile 1991
al 30 luglio 1991
|
CHIESURA Vittorio |
PCI |
Membro
fino al 28 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Segretario
dal 28 settembre 1989
|
|
COLETTA Rocco |
Repubblicano |
Membro
dal 29 novembre 1991
|
DE GIUSEPPE Giorgio |
DC |
Membro
dal 10 ottobre 1990
|
DIONISI Angelo |
Rif.Com. |
Membro
dal 18 febbraio 1991
|
DI STEFANO Corradino Sostituito da Pietro MEZZAPESA dal 1 agosto 1987 al 13 aprile 1988. |
DC |
Membro
fino al 13 aprile 1988
|
DC |
Membro
dal 30 giugno 1988
al 18 marzo 1991
|
|
DONAT-CATTIN Carlo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Paolo MICOLINI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Corradino DI STEFANO. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Corradino DI STEFANO. |
DC |
Membro
fino al 28 settembre 1989
|
DC |
Membro
dal 30 giugno 1988
Deceduto il 18 marzo 1991 |
|
EMO CAPODILISTA Umberto |
DC |
Membro
|
FERRAGUTI Isa |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
fino al 28 febbraio 1991
|
FLORINO Michele |
MSI - DN |
Membro
|
FOA Vittorio |
Fino al 28 febbraio 1991 Sin. Ind. Dal 1 marzo 1991 Com. - PDS |
Membro
dal 4 agosto 1988
|
FONTANA Giovanni Angelo |
DC |
Membro
|
FRANZA Luigi |
Fino al 9 gennaio 1988 PSDI Dal 10 gennaio 1988 PSI |
Membro
fino al 12 aprile 1988
|
PSI |
Membro
dal 13 aprile 1988
al 10 gennaio 1989
|
|
GAMBINO Vittorio Dante |
PCI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PCI |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 28 settembre 1989
|
|
GIUGNI Gino |
PSI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PSI |
Presidente
dal 5 agosto 1987
al 28 settembre 1989
|
|
PSI |
Presidente
dal 28 settembre 1989
|
|
IANNONE Giuseppe |
PCI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 28 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 28 settembre 1989
|
|
JERVOLINO RUSSO Rosa In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Giovanni Maria NIEDDU. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Giovanni Maria NIEDDU. |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
LAMA Luciano |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
LAURIA Michele |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1991
|
MARIOTTI Gianfranco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
fino al 23 luglio 1991
|
MERAVIGLIA Roberto Sostituito da Franco CASTIGLIONE dal 20 aprile 1991 al 22 aprile 1992. |
PSI |
Membro
dal 20 aprile 1991
|
MEZZAPESA Pietro |
DC |
Membro
fino al 12 aprile 1988
|
DC |
Membro
dal 13 aprile 1988
al 28 giugno 1988
|
|
MICOLINI Paolo Sostituito da Carlo DONAT-CATTIN dal 1 agosto 1987 al 30 giugno 1988. |
DC |
Membro
fino al 30 giugno 1988
|
MODUGNO Domenico |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 16 gennaio 1992
|
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 16 gennaio 1992
al 22 aprile 1992
|
|
MURATORE Antonio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Maurizio CALVI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Maurizio CALVI. |
PSI |
Membro
|
NAPOLEONI Claudio |
Sin. Ind. |
Membro
Deceduto il 31 luglio 1988 |
NIEDDU Giovanni Maria Sostituito da Gilberto BONALUMI dal 1 agosto 1987 al 22 luglio 1989. |
DC |
Membro
fino al 22 luglio 1989
|
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
|
OSSICINI Adriano |
Sin. Ind. |
Membro
dal 1 marzo 1991
|
PAGANI Maurizio Sostituito da Luigi FRANZA dal 15 ottobre 1987 al 13 aprile 1988. |
PSDI |
Membro
dal 15 ottobre 1987
al 13 aprile 1988
|
PSDI |
Membro
dal 28 settembre 1989
|
|
PERRICONE Giuseppe |
Repubblicano |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
Repubblicano |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 28 settembre 1989
|
|
Fino al 24 novembre 1991 Repubblicano Dal 25 novembre 1991 DC |
Segretario
dal 28 settembre 1989
|
|
ROSATI Domenico |
DC |
Membro
fino al 10 ottobre 1990
|
SANNA Carlo |
Misto |
Membro
|
SARTORI Paolo |
DC |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
DC |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 28 settembre 1989
|
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 settembre 1989
|
|
TANI Carlo |
DC |
Membro
dal 28 giugno 1988
|
TOTH Lucio |
DC |
Membro
|
VECCHI Claudio |
PCI |
Membro
fino al 28 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 28 settembre 1989
|
|
ZANELLA Siro Sostituito da Franco CASTIGLIONE dal 1 agosto 1987 al 28 settembre 1989. Sostituito da Franco CASTIGLIONE dal 28 settembre 1989 al 20 aprile 1991. |
PSI |
Membro
fino al 20 aprile 1991
|