Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
(Testo unico 28 aprile 1910, n. 204, art. 110, modificato dal decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1. Soppressa dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 41)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AVELLONE Giuseppe |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
al 19 gennaio 1983
|
FORMA Renzo |
DC |
Membro
dal 20 gennaio 1983
|
MARSELLI Carlo |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
PASTORINO Carlo |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
Deputati | ||
BELLOCCHIO Antonio |
PCI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
BORGOGLIO Felice |
PSI |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|
RUBBI Emilio |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1979
|