Membri dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa
Legge 23 luglio 1949, n. 433, articolo 3V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BERTHET Amato |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
Deceduto il 27 novembre 1971 |
BETTIOL Giuseppe Maria |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
CASTELLACCIO Antonio |
PSI |
Membro
dal 21 ottobre 1970
|
CAVEZZALI Paolo |
PSI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
al 13 maggio 1970
|
DINDO Dino |
Fino al 7 luglio 1969 PSI Dall'8 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
FOSSA Francesco |
PSI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
al 13 maggio 1970
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
Deceduto il 19 maggio 1969 |
MINNOCCI Giacinto |
PSI |
Membro
dal 21 ottobre 1970
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
SALARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
TREU Renato |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
ZANNINI Gino |
DC |
Membro
dal 21 ottobre 1970
|
Deputati | ||
BADINI CONFALONIERI Vittorio |
PLI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
BEMPORAD Alberto |
Fino al 6 luglio 1969 PSI Dal 7 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
CORTI Bruno |
Fino al 6 luglio 1969 PSI Dal 7 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
FOSCHINI Nicola |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
GONELLA Guido |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
LA LOGGIA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
MAMMI' Oscar |
Repubblicano |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
PICA Domenico |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
VEDOVATO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CATELLANI Edoardo |
PSI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
COPPOLA Mattia |
DC |
Membro
dal 21 ottobre 1970
|
CUZARI Heros |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
Deceduto il 31 maggio 1970 |
DAL CANTON Maria Pia |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
GENCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
PELIZZO Guglielmo |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
PREMOLI Augusto |
PLI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
SPIGAROLI Alberto |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
TANGA Alfonso |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
al 6 luglio 1971
|
TANSINI Angelo |
Fino al 7 luglio 1969 PSI Dall'8 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
Deputati | ||
AVERARDI Giuseppe |
Fino al 6 luglio 1969 PSI Dal 7 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
BALDANI GUERRA Alfredo |
PSI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
FANELLI Augusto Cesare |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
FORTUNA Loris |
PSI |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
LAFORGIA Antonio |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
MIOTTI CARLI Amalia |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
PREARO Roberto |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
SPADOLA Enrico |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
ZAMBERLETTI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1969
|
Non esiste una vista con questo alias.