Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di nuova tariffa generale dei dazi doganali (l. 13/1965)
(Legge 1° febbraio 1965, n. 13, art. 4, e legge 14 dicembre 1976, n. 847)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 5 dicembre 1969
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GITTI Salvatore Angelo, Deputato |
DC |
Deceduto il 21 febbraio 1971 |
Vicepresidenti | ||
ADAMOLI Gelasio, Senatore |
PCI |
|
SILVESTRI Primo, Deputato |
PSU |
Fino al 7 agosto 1970
|
Segretari | ||
SALARI Giuseppe, Senatore |
DC |
|
VESPIGNANI Veraldo, Deputato |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ADAMOLI Gelasio |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 4 dicembre 1969
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 dicembre 1969
|
|
BANFI Arialdo |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
BERLANDA Paolo |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 7 agosto 1969
|
BOSSO Giacomo |
PLI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
CATELLANI Edoardo |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
COLELLA Pietro |
DC |
Membro
dal 31 ottobre 1969
|
FERRARI Francesco |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
FRANZA Enea |
MSI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
GARAVELLI Walter |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
MORANINO Francesco |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
Deceduto il 18 giugno 1971 |
NOE' Luigi |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
PARRI Ferruccio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
PELIZZO Guglielmo |
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1969
|
PERRINO Vitantonio |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
PIVA Ismer |
PCI |
Membro
dal 13 ottobre 1971
|
POZZAR Vittorio |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
SALARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 4 dicembre 1969
|
DC |
Segretario
dal 5 dicembre 1969
|
|
SEMA Paolo |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
SOLIANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
STEFANELLI Francesco |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
VALSECCHI Athos |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
ZUGNO Faustino |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
Deputati | ||
ALESSI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
BASTIANELLI Renato |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
BO Oddino |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
BOVA Francesco |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
CASTELLUCCI Albertino |
DC |
Membro
dal 26 settembre 1969
|
CERUTI Carlo |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
CIAMPAGLIA Alberto |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 6 luglio 1969 Dal 7 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
CRISTOFORI Nino |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
DE MARZIO Ernesto |
MSI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 18 novembre 1969
|
DE PONTI Ubaldo |
DC |
Membro
dal 27 aprile 1971
|
GIOVANNINI Roberto |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
GITTI Salvatore Angelo |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 4 dicembre 1969
|
DC |
Presidente
dal 5 dicembre 1969
Deceduto il 21 febbraio 1971 |
|
IOZZELLI Attilio |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 7 agosto 1969
|
LAFORGIA Antonio |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
LONGO Pietro |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 6 luglio 1969 Dal 7 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
MINASI Rocco |
Fino al 26 marzo 1971 PSIUP Dal 27 marzo 1971 al 24 settembre 1971 Misto Dal 25 settembre 1971 PSIUP |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
MORGANA Sergio |
Misto |
Membro
dal 26 luglio 1968
Deceduto il 5 agosto 1971 |
OLMINI Carlo |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
ORIGLIA Edoardo |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
PATRINI Narciso Franco |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
SARGENTINI Bruno |
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 24 novembre 1970
|
SERVELLO Francesco |
MSI |
Membro
dal 18 novembre 1969
|
SILVESTRI Primo |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 6 luglio 1969 Dal 7 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 4 dicembre 1969
|
PSU |
Vicepresidente
dal 5 dicembre 1969
al 7 agosto 1970
|
|
VESPIGNANI Veraldo |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 4 dicembre 1969
|
PCI |
Segretario
dal 5 dicembre 1969
|