Commissioni e Giunte
Giunta per il regolamento
(Art. 18 del Regolamento)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Presidente
nominato il 16 maggio 1963
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MERZAGORA Cesare |
Misto |
Fino al 7 novembre 1967
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARTOM Eugenio |
Dal 16 maggio 1963 PLI |
Membro
dal 16 maggio 1963
|
BATTINO VITTORELLI Paolo |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
FORTUNATI Paolo |
PCI |
Membro
dal 5 febbraio 1964
|
FRANZA Enea |
Dal 16 maggio 1963 MSI |
Membro
dal 16 maggio 1963
|
GAVA Silvio |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Membro
dal 16 maggio 1963
|
GRONCHI Giovanni |
Dal 16 maggio 1963 Misto |
Membro
dal 16 maggio 1963
|
LAMI STARNUTI Edgardo |
Dal 16 maggio 1963 PSDI |
Membro
dal 16 maggio 1963
al 4 marzo 1965
|
LEONE Giovanni |
DC |
Membro
dall'11 gennaio 1968
|
DC |
Membro
dall'11 gennaio 1968
al 4 giugno 1968
|
|
LUSSU Emilio |
Dal 16 maggio 1963 all'11 marzo 1964 PSI Dal 12 marzo 1964 al 9 aprile 1964 Misto Dal 10 aprile 1964 PSIUP |
Membro
dal 16 maggio 1963
al 12 ottobre 1965
|
MARIOTTI Luigi |
Dal 16 maggio 1963 PSI |
Membro
dal 16 maggio 1963
al 21 luglio 1964
|
MERZAGORA Cesare |
Dal 16 maggio 1963 Misto |
Presidente
dal 16 maggio 1963
al 7 novembre 1967
|
PARATORE Giuseppe |
Dal 16 maggio 1963 Misto |
Membro
dal 16 maggio 1963
Deceduto il 26 febbraio 1967 |
SCHIAVETTI Fernando |
PSIUP |
Membro
dal 13 ottobre 1965
|
SCHIAVONE Domenico |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Membro
dal 16 maggio 1963
|
STIRATI Luciano Fabio |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 26 gennaio 1968
|
TERRACINI Umberto |
Dal 16 maggio 1963 PCI |
Membro
dal 16 maggio 1963
|
TESSITORI Tiziano |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Membro
dal 16 maggio 1963
al 10 gennaio 1968
|
TOLLOY Giusto |
PSI |
Membro
dal 23 settembre 1964
al 22 febbraio 1966
|
VIGLIANESI Italo |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 6 aprile 1965
al 25 gennaio 1968
|
ZELIOLI LANZINI Ennio |
DC |
Membro
dall'8 novembre 1967
|