Commissione parlamentare per il parere sulla emanazione di norme relative alla riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria
(Legge 2 giugno 1961, n. 454, articolo 6)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ARNAUDI Carlo |
PSI |
Membro
dal 21 marzo 1962
|
CARELLI Mario |
DC |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
GALLI Michele |
DC |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
MARABINI Andrea |
PCI |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
MILITERNI Giuseppe Mario |
DC |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
NEGRI Alceo |
PSI |
Membro
dal 12 dicembre 1961
al 20 marzo 1962
|
RAGNO Luigi |
Fino al 12 luglio 1962 MSI - PDI Dal 13 luglio 1962 Misto |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
RISTORI Pietro |
PCI |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
VALMARANA Giustino |
DC |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
Deputati | ||
AICARDI Vittorio |
PSI |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
BERRY Mario |
DC |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
BIGNARDI Agostino |
PLI |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
BRUSASCA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
COMPAGNONI Angelo |
PCI |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
GOMEZ D'AYALA Mario |
PCI |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
MARENGHI Francesco |
DC |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|
MARTONI Anselmo |
PSDI |
Membro
dal 12 dicembre 1961
|