Commissioni e Giunte
1ª Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 10 luglio 1958
Rinnovo biennale il 5 luglio 1960
2º rinnovo biennale l'11 luglio 1962
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BARACCO Leopoldo |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
SCHIAVONE Domenico |
DC |
|
PESSI Secondo |
Fino al 9 giugno 1961 PCI Dal 3 ottobre 1961 PSI |
Fino al 4 ottobre 1961
|
PELLEGRINI Giacomo |
PCI |
Dall'11 ottobre 1961
|
Segretari | ||
PICARDI Bonaventura |
DC |
|
SANSONE Luigi Renato |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGELILLI Ugo In sostituzione del Ministro Umberto TUPINI. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1959
al 26 luglio 1960
|
ANGELINI Nicola |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
BARACCO Leopoldo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Presidente
dal 10 luglio 1958
|
|
BATTAGLIA Edoardo |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
BISORI Guido |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 2 marzo 1959
|
BRUNO Salvatore |
PSI |
Membro
dal 12 dicembre 1960
all'8 maggio 1961
|
BUSONI Jaures |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
CANONICA Pietro |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 5 marzo 1959
|
CARUSO Antonio |
PCI |
Membro
dal 10 maggio 1960
|
CERABONA Francesco |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
CHIOLA Vincenzo |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 maggio 1960
|
DONATI Guglielmo |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 9 maggio 1960
|
FERRARI Francesco In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giovanni GIRAUDO. |
DC |
Membro
dal 30 settembre 1960
|
GIANQUINTO Giovanni Battista |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
GIRAUDO Giovanni Sostituito da Francesco FERRARI dal 30 settembre 1960 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
GRONCHI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1962
|
LAMI STARNUTI Edgardo |
Misto |
Membro
dal 14 aprile 1959
|
LEPORE Antonio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
MARAZZITA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 4 luglio 1960
|
MINIO Enrico |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1961
|
MOLINARI Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Tommaso SPASARI. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
MONTAGNANA Mario |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 maggio 1960
|
NEGRI Alceo |
PSI |
Membro
dal 5 luglio 1960
all'11 dicembre 1960
|
NENCIONI Gastone |
MSI - PNM, poi MSI - PDI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 4 luglio 1960
|
NENNI Giuliana |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
OLIVA Giorgio In sostituzione del Ministro Umberto TUPINI. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 14 luglio 1959
|
PAGNI Renato |
DC |
Membro
dal 10 maggio 1960
|
PELLEGRINI Giacomo |
PCI |
Membro
dal 10 maggio 1960
al 10 ottobre 1961
|
PCI |
Vicepresidente
dall'11 ottobre 1961
|
|
PESSI Secondo |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
Fino al 9 giugno 1961 PCI Dal 3 ottobre 1961 PSI |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
al 4 ottobre 1961
|
|
PICARDI Bonaventura |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
SANSONE Luigi Renato |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PSI |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
SCHIAVONE Domenico |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
|
|
SECCHIA Pietro |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
SPASARI Tommaso Sostituito da Giuseppe MOLINARI dal 9 luglio 1958 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
TUPINI Umberto Sostituito da Giorgio OLIVA dal 3 marzo 1959 al 14 luglio 1959. Sostituito da Ugo ANGELILLI dal 15 luglio 1959 al 26 luglio 1960. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
TURCHI Francesco |
MSI - PDI |
Membro
dal 5 luglio 1960
|
ZAMPIERI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
ZANONI Emilio |
PSI |
Membro
dal 9 maggio 1961
|
ZOTTA Mario |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto il 21 febbraio 1963 |