Commissioni e Giunte
Giunta per il regolamento
(Art. 18 del Regolamento)II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 25 giugno 1953
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MERZAGORA Cesare |
Misto |
|
Segretario | ||
MONTAGNANI MARELLI Piero |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AZARA Antonio |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
dal 25 giugno 1953
al 17 agosto 1953
|
BISORI Guido |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
dal 25 giugno 1953
al 17 luglio 1953
|
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1957
|
DE LUCA Carlo |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1953
|
GAVA Silvio |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1956
al 19 maggio 1957
|
GIARDINA Camillo |
DC |
Membro
dal 19 febbraio 1954
al 23 maggio 1957
|
LUSSU Emilio |
Dal 25 giugno 1953 PSI |
Membro
dal 25 giugno 1953
|
MAGLIANO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1954
|
MERZAGORA Cesare |
Dal 25 giugno 1953 Misto |
Presidente
dal 25 giugno 1953
|
MOLE' Enrico |
Dal 25 giugno 1953 Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 25 giugno 1953
|
MONTAGNANI MARELLI Piero |
Dal 25 giugno 1953 PCI |
Segretario
dal 25 giugno 1953
|
RICCIO Mario |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
dal 25 giugno 1953
al 18 gennaio 1954
|
SALOMONE Rocco |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1957
|
SCHIAVONE Domenico |
DC |
Membro
dal 20 agosto 1953
|
TERRACINI Umberto |
Dal 25 giugno 1953 PCI |
Membro
dal 25 giugno 1953
|
TRIPEPI Domenico |
Dal 25 giugno 1953 al 23 settembre 1957 PNM Dal 24 settembre 1957 Misto |
Membro
dal 25 giugno 1953
|
TUPINI Umberto |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
dal 25 giugno 1953
al 18 gennaio 1954
|
ZOLI Adone |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1953
al 18 gennaio 1954
|
ZOTTA Mario |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
dal 25 giugno 1953
al 17 luglio 1953
|