Commissioni e Giunte
1ª Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1948
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
MERLIN Umberto |
DC |
Fino al 28 luglio 1950
|
TUPINI Umberto |
DC |
Dal 29 luglio 1950
al 17 marzo 1953
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Dal 24 marzo 1953
|
Vicepresidenti | ||
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Fino al 23 marzo 1953
|
TERRACINI Umberto |
PCI |
|
Segretari | ||
RICCIO Mario |
DC |
|
GRISOLIA Domenico |
PSI |
Fino al 6 luglio 1948
|
CASTAGNO Luigi |
PSI |
Dal 27 gennaio 1953
|
MOLE' Salvatore |
PSI |
Dal 21 luglio 1948
al 15 gennaio 1953
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALLEGATO Luigi |
PCI |
Membro
dal 16 gennaio 1952
|
ALUNNI PIERUCCI Francesco |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 15 gennaio 1952
|
ARMATO Arturo |
PSDI |
Membro
dal 21 gennaio 1953
|
BARACCO Leopoldo |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
BERGAMINI Alberto |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
BERGMANN Giulio |
Repubblicano |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
BISORI Guido |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 22 gennaio 1953
|
BOCCONI Alessandro |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 17 luglio 1952
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1948
al 23 marzo 1953
|
DC |
Presidente
dal 24 marzo 1953
|
|
BOLOGNESI Severino |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 16 marzo 1949
|
BORROMEO Luigi |
DC |
Membro
dal 23 gennaio 1953
|
BOSCO LUCARELLI Giambattista |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 24 settembre 1948
|
BUBBIO Teodoro Sostituito da Albino DONATI dal 14 febbraio 1950 al 13 novembre 1952. Sostituito da Arnaldo RANALDI dal 14 novembre 1952 al 24 giugno 1953. |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
CANALETTI GAUDENTI Alberto |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 17 luglio 1952
|
DC |
Membro
dal 30 settembre 1952
|
|
CASTAGNO Luigi |
PSI |
Membro
dal 20 gennaio 1953
al 26 gennaio 1953
|
PSI |
Segretario
dal 27 gennaio 1953
|
|
CESCHI Stanislao |
DC |
Membro
dal 23 gennaio 1953
|
CICCOLUNGO Nicola |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 28 ottobre 1952 |
COFFARI Iginio |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
DONATI Albino In sostituzione del Sottosegretario di Stato Teodoro BUBBIO. |
DC |
Membro
dal 14 febbraio 1950
al 13 novembre 1952
|
DC |
Membro
dal 14 novembre 1952
|
|
D'ONOFRIO Edoardo |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
FANTONI Luciano |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
FAZIO Egidio |
Liberale |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
FEDELI Armando |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 19 febbraio 1951
|
PCI |
Membro
dal 16 gennaio 1952
|
|
FRANZA Enea |
Misto |
Membro
dal 18 luglio 1952
|
GHIDINI Gustavo |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 20 gennaio 1953
|
GRISOLIA Domenico |
PSI |
Segretario
dal 17 giugno 1948
al 6 luglio 1948
|
LAMBERTI Giovanni |
DC |
Membro
dal 23 gennaio 1953
|
LEPORE Antonio |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
LOCATELLI Amilcare |
PSI |
Membro
dal 21 giugno 1949
al 19 gennaio 1953
|
LODATO Ignazio |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 6 giugno 1951
|
MANCINELLI Carmine |
PSI |
Membro
dal 20 gennaio 1953
|
MARANI Pietro |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 19 gennaio 1953
|
MASTINO Pietro |
Dem. Sin. |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 5 maggio 1950
|
MENOTTI Clarenzo |
PCI |
Membro
dal 17 marzo 1949
|
MERLIN Umberto |
DC |
Presidente
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
MILILLO Vincenzo |
PSI |
Membro
dal 20 gennaio 1953
|
MINIO Enrico |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
MINOJA Vittorio |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 22 gennaio 1953
|
MOLE' Salvatore |
PSI |
Membro
dal 7 luglio 1948
al 20 luglio 1948
|
PSI |
Segretario
dal 21 luglio 1948
al 15 gennaio 1953
|
|
PSI |
Membro
dal 16 gennaio 1953
al 19 gennaio 1953
|
|
MONTAGNANI MARELLI Piero |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 19 febbraio 1951
|
PALLASTRELLI Giovanni |
DC |
Membro
dal 29 settembre 1950
al 22 gennaio 1953
|
DC |
Membro
dal 20 marzo 1953
|
|
PUCCI Alberto Mario |
PCI |
Membro
dal 20 febbraio 1951
al 15 gennaio 1952
|
RAFFEINER Giuseppe |
Fino al 31 dicembre 1948 Misto Dal 1 gennaio 1949 DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 22 gennaio 1953
|
RANALDI Arnaldo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Teodoro BUBBIO. |
DC |
Membro
dal 14 novembre 1952
|
RICCIO Mario |
DC |
Segretario
dal 17 giugno 1948
|
RIZZO Domenico |
PSI |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
RIZZO Giambattista |
Dal 7 luglio 1949 Misto |
Membro
dal 7 luglio 1949
al 28 luglio 1950
|
ROMITA Giuseppe |
Fino al 31 dicembre 1950 PSI Dal 1 gennaio 1951 al 18 giugno 1951 Misto Dal 19 giugno 1951 PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
RUINI Meuccio |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
SACCO Italo Mario |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 settembre 1950
|
SANNA RANDACCIO Raffaele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Mario VENDITTI. |
Liberale |
Membro
dal 26 aprile 1949
al 26 gennaio 1950
|
SINFORIANI Italo |
Dem. Sin. |
Membro
dal 6 maggio 1950
|
TERRACINI Umberto |
PCI |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1948
|
TOSATTI Quinto |
DC |
Membro
dal 23 gennaio 1953
|
TUPINI Umberto |
DC |
Presidente
dal 29 luglio 1950
al 17 marzo 1953
|
TURCO Alessandro |
DC |
Membro
dal 17 marzo 1953
al 19 marzo 1953
|
VENDITTI Mario Sostituito da Raffaele SANNA RANDACCIO dal 26 aprile 1949 al 26 gennaio 1950. |
Liberale |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
ZOTTA Mario |
DC |
Membro
dal 7 giugno 1951
|