Sen. Enrico RIZZI
Scheda di attività
IX Legislatura
(dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987)
(dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987)
Servizio per lo sviluppo e la gestione dell'informatica
Ufficio delle Informazioni Parlamentari dell'Archivio e delle Pubblicazioni
Ufficio delle Informazioni Parlamentari dell'Archivio e delle Pubblicazioni
Deputato al Parlamento
|
Mandati
- VI Legislatura Camera
- VIII Legislatura Camera
- IX Legislatura Camera
- XIII Legislatura Senato
- XIV Legislatura Senato - Fino al 6 dicembre 2005. Deceduto.
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Fanfani-V:
Sottosegretario di Stato per i trasporti dal 7 dicembre 1982 al 3 agosto 1983
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PSDI:
dal 19 luglio 1983 al 1 luglio 1987