Sen. Luigi BERLINGUER
Scheda di attività
XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Servizio per lo sviluppo e la gestione dell'informatica
Ufficio delle Informazioni Parlamentari dell'Archivio e delle Pubblicazioni
Ufficio delle Informazioni Parlamentari dell'Archivio e delle Pubblicazioni
Deputato al Parlamento
|
Mandati
- IV Legislatura Camera
- XII Legislatura Camera
- XIII Legislatura Camera
- XIV Legislatura Senato - Fino al 24 luglio 2002. Dimissioni accettate.
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Alla Camera dei Deputati
Gruppo Progr. Feder.:
dal 21 aprile 1994 all'8 maggio 1996