Delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell'Atlantico del Nord
XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Presidente
eletto il 25 maggio 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
REGIS Claudio, Senatore |
Lega Nord |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BALLESI Carlo |
PPI |
Membro
dal 24 maggio 1994
al 22 luglio 1994
|
BEDIN Tino |
PPI |
Membro
dal 22 luglio 1994
|
DUJANY Cesare |
Misto |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
FRONZUTI Giuseppe |
CCD |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
GIBERTONI Paolo |
Lega Nord |
Membro
dal 24 maggio 1994
all'11 luglio 1995
|
LORETO Rocco Vito |
Progr. Feder. |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
MIGONE Gian Giacomo |
Progr. Feder. |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
PORCARI Saverio Salvatore |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
REGIS Claudio |
Lega Nord |
Membro
dal 24 maggio 1994
al 25 maggio 1994
|
Lega Nord |
Presidente
dal 25 maggio 1994
|
|
RIANI Paolo |
FI |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
WILDE Massimo |
Lega Nord |
Membro
dall'11 luglio 1995
|
Deputati | ||
ACIERNO Alberto |
FI |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
BOFFARDI Giuliano |
Fino al 19 giugno 1995 Rif. Com. - Progr Dal 19 giugno 1995 Misto |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
DI LUCA Alberto |
FI |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
GUBETTI Furio |
Fino al 21 ottobre 1994 Lega Nord Dal 21 ottobre 1994 al 19 dicembre 1994 Misto Dal 19 dicembre 1994 al 4 luglio 1995 FLD Dal 4 luglio 1995 FI |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
INCORVAIA Carmelo |
Progr. Feder. |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
MENIA Roberto |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
NAPOLITANO Giorgio |
Progr. Feder. |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
SPINI Valdo |
Progr. Feder. |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
TREMAGLIA Mirko |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 24 maggio 1994
|
VALPIANA Tiziana |
Rif. Com. - Progr |
Membro
dal 5 luglio 1995
|