Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti
(TU 2.1.1913,n.453,Libro I,art.3;legge 6.6.1973,n.327,art.1;artt.19 e 19-bis DL 10.11.1978,n.702,conv. in legge 8.1.1979,n.3;art.5,c9 DL 30.9.2003,conv. in legge 24.11.2003,n.326)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 18 maggio 1988
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ALAGNA Egidio, Deputato |
PSI |
|
Vicepresidente | ||
SALERNO Carmelo Francesco, Senatore |
DC |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BEORCHIA Claudio |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
BISSI Gianpaolo |
PSDI |
Membro
dal 28 aprile 1988
al 26 luglio 1989
|
PAGANI Maurizio |
PSDI |
Membro
dal 21 dicembre 1989
|
POLLINI Renato |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
SALERNO Carmelo Francesco |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1988
al 17 maggio 1988
|
DC |
Vicepresidente
dal 18 maggio 1988
|
|
Deputati | ||
ALAGNA Egidio |
PSI |
Membro
dal 28 aprile 1988
al 17 maggio 1988
|
PSI |
Presidente
dal 18 maggio 1988
|
|
BALESTRACCI Nello |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
BELLOCCHIO Antonio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
DE CAROLIS Stelio |
Repubblicano |
Membro
dal 28 aprile 1988
al 26 luglio 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CANNATA Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 28 aprile 1988
Deceduto il 2 dicembre 1990 |
DUJANY Cesare |
Misto |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
LEONARDI Ezio |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
MARNIGA Vittorio |
PSI |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
Deputati | ||
BRUZZANI Riccardo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
CACCIA Paolo Pietro |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
CERUTTI Giuseppe |
Fino al 17 febbraio 1989 PSDI Dal 17 febbraio 1989 al 4 gennaio 1990 Misto Dal 4 gennaio 1990 PSI |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
MUNDO Antonio |
PSI |
Membro
dal 28 aprile 1988
|