Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Annuncio componenti: seduta n. 10 del 7 agosto 1987
Costituita
il 5 agosto 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 5 agosto 1987
Rinnovo biennale il 27 settembre 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BERNARDI Guido |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Dal 27 settembre 1989
|
|
Vicepresidenti | ||
MARIOTTI Gianfranco |
Fed. Eur. Ec. |
Fino al 27 settembre 1989
Deceduto il 10 gennaio 1992 |
Fed. Eur. Ec. |
Dal 27 settembre 1989
Deceduto il 10 gennaio 1992 |
|
BISSO Lovrano |
PCI |
Fino al 27 settembre 1989
|
SENESI Giovanna |
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 27 settembre 1989
|
Segretari | ||
REZZONICO Augusto |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Dal 27 settembre 1989
|
|
SENESI Giovanna |
PCI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PINNA Mario |
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 27 settembre 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ACQUAVIVA Gennaro |
PSI |
Membro
dal 27 ottobre 1988
|
ANDO' Antonio |
DC |
Membro
|
BAUSI Luciano |
DC |
Membro
fino al 30 giugno 1988
|
BERNARDI Guido |
DC |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
DC |
Presidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Presidente
dal 27 settembre 1989
|
|
BIAGIONI Mario |
MSI - DN |
Membro
Deceduto il 27 gennaio 1989 |
BISSO Lovrano |
PCI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
CHIMENTI Michele |
DC |
Membro
|
COLETTA Rocco |
Repubblicano |
Membro
|
CORLEONE Franco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 16 gennaio 1992
|
COVELLO Francesco Alberto |
DC |
Membro
|
GAMBINO Vittorio Dante |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
GIUSTINELLI Franco |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
fino al 28 febbraio 1991
|
GOLFARI Cesare |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1988
|
IANNIELLO Mauro |
DC |
Membro
|
LAURIA Michele Sostituito da Angelo PICANO dal 6 febbraio 1989 al 27 settembre 1989. Sostituito da Angelo PICANO dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992. |
DC |
Membro
dal 6 febbraio 1989
|
LIBERTINI Lucio |
PCI |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
Rif.Com. |
Membro
dal 18 febbraio 1991
|
|
LOTTI Maurizio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
MARIOTTI Gianfranco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
Fed. Eur. Ec. |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
Fed. Eur. Ec. |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
Deceduto il 10 gennaio 1992 |
|
MARNIGA Vittorio |
PSI |
Membro
|
NIEDDU Giovanni Maria |
DC |
Membro
|
PAGANI Maurizio |
PSDI |
Membro
|
PATRIARCA Francesco |
DC |
Membro
|
PICANO Angelo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Michele LAURIA. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Michele LAURIA. |
DC |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Membro
dal 6 febbraio 1989
|
|
PINNA Mario |
PCI |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
|
POLLICE Guido |
Misto |
Membro
|
PUTIGNANO Nicola |
PSI |
Membro
fino al 27 ottobre 1988
|
REZZONICO Augusto |
DC |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
DC |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
|
RICEVUTO Giovanni |
PSI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
SANESI Sergio |
MSI - DN |
Membro
dal 10 febbraio 1989
al 18 luglio 1991
|
SENESI Giovanna |
PCI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PCI |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
|
ULIANICH Boris |
Sin. Ind. |
Membro
|
VELLA Bruno |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1987
|
VISCA Giuseppe |
PSI |
Membro
|
VISCONTI Roberto |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
VISIBELLI Roberto |
MSI - DN |
Membro
|