Commissioni e Giunte
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno
(Deliberazione 8 maggio 2002)XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Annuncio componenti: seduta n. 219 del 23 luglio 2002
Costituita
il 25 settembre 2002
Presidente
nominato il 23 luglio 2002
Ufficio di Presidenza costituito il 25 settembre 2002
Scioglimento il 27 aprile 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CARELLA Francesco |
Verdi-U, poi Verdi-Un |
|
Vicepresidenti | ||
COZZOLINO Carmine |
AN |
Fino al 5 novembre 2003
|
LIGUORI Ettore |
Mar-DL-U |
|
SANZARELLO Sebastiano |
Fino al 27 aprile 2004 FI Dal 28 aprile 2004 al 13 luglio 2004 Misto Dal 14 luglio 2004 UDC |
Dal 6 novembre 2003
|
Segretari | ||
CARRARA Valerio |
Fino al 3 maggio 2004 Misto Dal 4 maggio 2004 FI |
|
LONGHI Aleandro |
DS-U |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BAIO Emanuela |
Mar-DL-U |
Membro
|
BATTAGLIA Giovanni |
DS-U |
Membro
|
BETTONI BRANDANI Monica |
DS-U |
Membro
|
BIANCONI Laura |
FI |
Membro
|
BOLDI Rossana |
LP |
Membro
|
BOREA Leonzio |
UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
fino al 29 novembre 2004
|
CARELLA Francesco |
Verdi-U, poi Verdi-Un |
Presidente
|
CARRARA Valerio |
Misto |
Membro
fino al 24 settembre 2002
|
Fino al 3 maggio 2004 Misto Dal 4 maggio 2004 FI |
Segretario
dal 25 settembre 2002
|
|
CORTIANA Fiorello |
Verdi-U, poi Verdi-Un |
Membro
|
COZZOLINO Carmine |
AN |
Membro
fino al 24 settembre 2002
|
AN |
Vicepresidente
dal 25 settembre 2002
al 5 novembre 2003
|
|
AN |
Membro
dal 6 novembre 2003
|
|
D'AMBROSIO Alfredo |
Misto |
Membro
dal 30 novembre 2004
|
DANZI Corrado |
UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
|
DEMASI Vincenzo |
AN |
Membro
fino al 24 febbraio 2003
|
FASOLINO Gaetano |
FI |
Membro
|
LIGUORI Ettore |
Mar-DL-U |
Membro
fino al 24 settembre 2002
|
Mar-DL-U |
Vicepresidente
dal 25 settembre 2002
|
|
LONGHI Aleandro |
DS-U |
Membro
fino al 24 settembre 2002
|
DS-U |
Segretario
dal 25 settembre 2002
|
|
OGNIBENE Liborio |
FI |
Membro
|
ROLLANDIN Augusto |
Aut |
Membro
dal 30 novembre 2004
|
ROTONDO Antonio |
DS-U |
Membro
|
SALINI Rocco |
FI |
Membro
fino al 15 marzo 2005
|
SALZANO Francesco |
Fino al 30 settembre 2003 Aut Dal 1 ottobre 2003 UDC |
Membro
fino al 29 novembre 2004
|
SANZARELLO Sebastiano |
FI |
Membro
fino al 5 novembre 2003
|
Fino al 27 aprile 2004 FI Dal 28 aprile 2004 al 13 luglio 2004 Misto Dal 14 luglio 2004 UDC |
Vicepresidente
dal 6 novembre 2003
|
|
SEMERARO Giuseppe |
AN |
Membro
dal 24 febbraio 2003
al 21 luglio 2004
|
TATO' Filomeno Biagio |
AN |
Membro
|
TREDESE Flavio |
FI |
Membro
dal 16 marzo 2005
|
ULIVI Roberto |
AN |
Membro
dal 22 luglio 2004
|